PUERTES MARZAL VICENTE
Informe ejecutivo de PUERTES MARZAL VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PUERTES MARZAL VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MICROFILM 2.0 SL | Administrador Solidario | 11/09/2018 |
VINCULACIONES DE PUERTES MARZAL VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUERTES MARZAL VICENTE
Empresa: MICROFILM 2.0 SL
Administrador Solidario
- Puertes Marzal Antonio Jose
- Puertes Marzal Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9831, L 7113, F 140, S 8, H V 160823, I/A 2 (11/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-46
Empresa: MICROFILM 2.0 SL
Administrador Mancomunado
- Puertes Marzal Antonio Jose
- Puertes Marzal Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9831, L 7113, F 140, S 8, H V 160823, I/A 2 (11/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-46
Empresa: MICROFILM 2.0 SL
Administrador Mancomunado
- Puertes Marzal Antonio Jose
- Puertes Marzal Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9831, L 7113, F 140, S 8, H V 160823, I/A 1 (30/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-148-46
Empresa: BERILIO PRODUCCIO I DISTRIBUCIO SL
Liquidador Solidario
- Aygues Cejalvo Alejandro Javier
- Puertes Marzal Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8889, L 6175, F 84, S 8, H V 129083, I/A 3 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-46
Empresa: BERILIO PRODUCCIO I DISTRIBUCIO SL
Administrador Solidario
- Aygues Cejalvo Alejandro Javier
- Puertes Marzal Vicente
Liquidador Solidario
- Aygues Cejalvo Alejandro Javier
- Puertes Marzal Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8889, L 6175, F 84, S 8, H V 129083, I/A 3 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-46
Empresa: BERILIO PRODUCCIO I DISTRIBUCIO SL
Administrador Solidario
- Aygues Cejalvo Alejandro Javier
- Puertes Marzal Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8889, L 6175, F 84, S 8, H V 129083, I/A 2 (02/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-46
Empresa: BERILIO PRODUCCIO I DISTRIBUCIO SL
Administrador Mancomunado
- Aygues Cejalvo Alejandro Javier
- Puertes Marzal Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8889, L 6175, F 84, S 8, H V 129083, I/A 2 (02/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-46
Información de PUERTES MARZAL VICENTE
Mostramos los datos de PUERTES MARZAL VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUERTES MARZAL VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos