PUERTA RAMOS OBDULIO
Informe ejecutivo de PUERTA RAMOS OBDULIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PUERTA RAMOS OBDULIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIAUTO MOTOR SL | Administrador Solidario | 05/04/2024 |
VINCULACIONES DE PUERTA RAMOS OBDULIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUERTA RAMOS OBDULIO
Empresa: SOCIAUTO MOTOR SL
Administrador Solidario
- Escaño Tunez Julio
- Martin Calvo Esteban
- Puerta Ramos Obdulio
- Tey Zamarra Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30642 , F 54, S 8, H M 551400, I/A 4 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-72-28
Empresa: SOCIAUTO MOTOR SLL
Administrador Mancomunado
- Puerta Ramos Obdulio
- Tey Zamarra Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30642 , F 52, S 8, H M 551400, I/A 3 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-28
Empresa: SOCIAUTO MOTOR SLL
Administrador Mancomunado
- Puerta Ramos Obdulio
- Tey Zamarra Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30642 , F 51, S 8, H M 551400, I/A 2 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
Empresa: SOCIAUTO MOTOR SLL
Administrador Mancomunado
- Castro Elvira Jose Maria
- Puerta Ramos Obdulio
- Tey Zamarra Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30642 , F 51, S 8, H M 551400, I/A 2 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
Empresa: SOCIAUTO MOTOR SLL
Administrador Mancomunado
- Castro Elvira Jose Maria
- Puerta Ramos Obdulio
- Tey Zamarra Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30642 , F 50, S 8, H M 551400, I/A 1 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-28
Información de PUERTA RAMOS OBDULIO
Mostramos los datos de PUERTA RAMOS OBDULIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUERTA RAMOS OBDULIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos