PUERTA MERINO DIEGO- ELOY
Informe ejecutivo de PUERTA MERINO DIEGO- ELOY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PUERTA MERINO DIEGO- ELOY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES GRANAZARI SL | Administrador Solidario | 28/09/2012 | |
RESORPU SL | Administrador Solidario | 09/06/2010 |
VINCULACIONES DE PUERTA MERINO DIEGO- ELOY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUERTA MERINO DIEGO- ELOY
Empresa: APLICACIONES MINERALES SA
Consejero
- Puerta Merino Diego- Eloy
Secretario
- Puerta Merino Diego- Eloy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 700, L 491, F 72, S 8, H BU 680, I/A 23 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-190-09
Empresa: ISOAXA TRACO SL
Administrador Solidario
- Carbajo Pinal Juan Jose
- Orbea Zubiaga Isabel
- Puerta Merino Diego- Eloy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30306 , F 19, S 8, H M 545511, I/A 3 (01/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-28
Empresa: APLICACIONES MINERALES SA
Secretario
- Puerta Merino Diego- Eloy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659, L 450, F 220, S 8, H BU 680, I/A 19 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-09
Empresa: ISOAXA TRACO SL
Administrador Solidario
- Carbajo Pinal Juan Jose
- Orbea Zubiaga Isabel
- Puerta Merino Diego- Eloy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30306 , F 19, S 8, H M 545511, I/A 2 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-28
Empresa: ISOAXA TRACO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Carbajo Pinal Juan Jose
- Orbea Zubiaga Isabel
- Puerta Merino Diego- Eloy
Consejero
- Carbajo Pinal Juan Jose
- Orbea Zubiaga Isabel
- Puerta Merino Diego- Eloy
Presidente
- Puerta Merino Diego- Eloy
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30306 , F 19, S 8, H M 545511, I/A 2 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-28
Empresa: LUMIGECAR SL
Administrador Solidario
- Puerta Merino Diego- Eloy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 378, L 169, F 183, S 8, H BU 5922, I/A 5 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-09
Empresa: APLICACIONES MINERALES SA
Secretario
- Puerta Merino Diego- Eloy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 462, L 253, F 90, S 8, H BU 680, I/A 18 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-09
Empresa: INVERSIONES GRANAZARI SL
Administrador Solidario
- Puerta Merino Diego- Eloy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23720 , F 114, S 8, H M 425709, I/A 2 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-28
Empresa: ISOAXA TRACO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Carbajo Pinal Juan Jose
- Orbea Zubiaga Isabel
- Puerta Merino Diego- Eloy
Consejero
- Carbajo Pinal Juan Jose
- Orbea Zubiaga Isabel
- Puerta Merino Diego- Eloy
Presidente
- Puerta Merino Diego- Eloy
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30306 , F 16, S 8, H M 545511, I/A 1 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-28
Empresa: APLICACIONES MINERALES SA
Consejero
- Longarela Pena Angel
- Puerta Merino Diego- Eloy
Secretario
- Puerta Merino Diego- Eloy
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 462, L 253, F 89, S 8, H BU 680, I/A 16 (06/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-09
VER MAS ACTOS
Información de PUERTA MERINO DIEGO- ELOY
Mostramos los datos de PUERTA MERINO DIEGO- ELOY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUERTA MERINO DIEGO- ELOY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos