PUERTA LAS HERAS IVAN
Informe ejecutivo de PUERTA LAS HERAS IVAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PUERTA LAS HERAS IVAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EQUIRENT DIAGONAL SL | Administrador Unico | 27/02/2020 |
VINCULACIONES DE PUERTA LAS HERAS IVAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUERTA LAS HERAS IVAN
Administrador Unico
- Puerta Las Heras Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1525 , F 40, S 8, H L 30823, I/A 5 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-25
Empresa: EQUIRENT DIAGONAL SL
Administrador Unico
- Puerta Las Heras Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47264 , F 108, S 8, H B 546536, I/A 1 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-08
Administrador Unico
- Puerta Las Heras Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1525 , F 35, S 8, H L 30823, I/A 1 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-25
Socio Único
- Puerta Las Heras Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1525 , F 35, S 8, H L 30823, I/A 1 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-25
Empresa: FULVIO QUINTO SL
Liquidador
- Puerta Las Heras Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40359 , F 3, S 8, H B 365216, I/A 3 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-08
Empresa: FULVIO QUINTO SL
Administrador Unico
- Puerta Las Heras Ivan
Liquidador
- Puerta Las Heras Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40359 , F 3, S 8, H B 365216, I/A 3 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-08
Empresa: BIGASTRANS SL
Liquidador
- Puerta Las Heras Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36699 , F 65, S 8, H B 283200, I/A 4 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-08
Empresa: BIGASTRANS SL
Administrador Unico
- Puerta Las Heras Ivan
Liquidador
- Puerta Las Heras Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36699 , F 65, S 8, H B 283200, I/A 4 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-08
Información de PUERTA LAS HERAS IVAN
Mostramos los datos de PUERTA LAS HERAS IVAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUERTA LAS HERAS IVAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos