PUENTES FIGUERAS PEDRO
Informe ejecutivo de PUENTES FIGUERAS PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PUENTES FIGUERAS PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUESTRO MEJOR COMERCIO SL | Apoderado | 06/03/2017 | |
BORJA EURO PROYECTOS SL | Administrador Unico | 18/01/2016 | |
BORJA EURO PROYECTOS SL | Socio Unico | 07/10/2015 | |
BORJA EURO PROYECTOS SL | Apoderado | 07/10/2015 |
VINCULACIONES DE PUENTES FIGUERAS PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUENTES FIGUERAS PEDRO
Empresa: ACERCAMIENTO SL
Apoderado
- Puentes Figueras Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 86, S 8, H A 122134, I/A 5 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-03
Empresa: NUESTRO MEJOR COMERCIO SL
Apoderado
- Puentes Figueras Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9175, L 6458, F 136, S 8, H V 138599, I/A 3 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-50-46
Empresa: ACERCAMIENTO SL
Apoderado
- Puentes Figueras Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 85, S 8, H A 122134, I/A 3 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-169-03
Empresa: BORJA EURO PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Puentes Figueras Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23561 , F 142, S 8, H M 422805, I/A 8 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-28
Empresa: BORJA EURO PROYECTOS SL
Apoderado
- Puentes Figueras Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23561 , F 140, S 8, H M 422805, I/A 6 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-199-28
Empresa: BORJA EURO PROYECTOS SL
Socio Único
- Puentes Figueras Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23561 , F 140, S 8, H M 422805, I/A 5 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-28
Empresa: GREEN & STC SL
Administrador Mancomunado
- Carpio Gonzalez Sara
- Dasencic Fernandez Carina Lorena
- Puentes Figueras Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31777 , F 117, S 8, H M 571799, I/A 2 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-28
Empresa: GREEN & STC SL
Administrador Mancomunado
- Carpio Fernandez Sara
- Dasencic Fernandez Carina Lorena
- Puentes Figueras Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31777 , F 116, S 8, H M 571799, I/A 1 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-28
Información de PUENTES FIGUERAS PEDRO
Mostramos los datos de PUENTES FIGUERAS PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUENTES FIGUERAS PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos