PUENTE USON CRISTINA EUGENIA
Informe ejecutivo de PUENTE USON CRISTINA EUGENIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PUENTE USON CRISTINA EUGENIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
USON Y PUENTE SL | Socio Unico | 17/01/2024 | |
INMOBILIARIA SECARPI SL | Presidente | 06/04/2021 | |
INMOBILIARIA SECARPI SL | Consejero | 06/04/2021 | |
INMOBILIARIA SECARPI SL | Apoderado Mancomunado | 06/04/2021 | |
USON Y PUENTE SL | Administrador Unico | 30/12/2019 |
VINCULACIONES DE PUENTE USON CRISTINA EUGENIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUENTE USON CRISTINA EUGENIA
Empresa: LA RUBIA PRODUCE SL
Administrador Unico
- Puente Uson Cristina Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 72034, I/A 2 (29/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-50
Empresa: USON Y PUENTE SL
Socio Único
- Puente Uson Cristina Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2142 , F 220, S 8, H Z 1726, I/A 8 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-50
Empresa: LA RUBIA PRODUCE SL
Administrador Unico
- Puente Uson Cristina Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4667 , F 95, S 8, H Z 72034, I/A 1 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-124-50
Empresa: INMOBILIARIA SECARPI SL
Apoderado Mancomunado
- Adiego Andres Pedro Melchor
- Pontaque Pontaque Jesus Jaime
- Puente Uson Cristina Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2084 , F 33, S 8, H Z 20700, I/A 12 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-50
Empresa: INMOBILIARIA SECARPI SL
Consejero
- Pontaque Pontaque Jesus Jaime
- Puente Uson Cristina Eugenia
Presidente
- Puente Uson Cristina Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2084 , F 33, S 8, H Z 20700, I/A 11 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-50
Empresa: USON Y PUENTE SL
Administrador Unico
- Puente Uson Cristina Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2142 , F 220, S 8, H Z 1726, I/A 7 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-50
Información de PUENTE USON CRISTINA EUGENIA
Mostramos los datos de PUENTE USON CRISTINA EUGENIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUENTE USON CRISTINA EUGENIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos