PUENTE ROMANILLOS MIGUEL
Informe ejecutivo de PUENTE ROMANILLOS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PUENTE ROMANILLOS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARROYO TRANSPORTE URGENTE SL | Administrador Unico | 17/01/2017 | |
ARROYO EXPRES SL | Administrador Unico | 11/07/2012 | |
BLACK LABEL IMPORT EXPORT COMPANY SL | Administrador Mancomunado | 07/11/2011 |
VINCULACIONES DE PUENTE ROMANILLOS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUENTE ROMANILLOS MIGUEL
Empresa: ARROYO TRANSPORTE URGENTE SL
Administrador Unico
- Puente Romanillos Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35492 , F 34, S 8, H M 637938, I/A 1 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
Empresa: ARROYO EXPRES SL
Administrador Unico
- Puente Romanillos Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30100 , F 112, S 8, H M 541819, I/A 1 (11/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-139-28
Empresa: BLACK LABEL IMPORT EXPORT COMPANY SL
Administrador Mancomunado
- Del Campo Granda Alfonso
- Lopez Garcia Jose Gabino
- Puente Romanillos Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29259 , F 164, S 8, H M 526742, I/A 1 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-218-28
Información de PUENTE ROMANILLOS MIGUEL
Mostramos los datos de PUENTE ROMANILLOS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUENTE ROMANILLOS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos