PUENTE ROMANILLOS MARIA ARANZAZU
Informe ejecutivo de PUENTE ROMANILLOS MARIA ARANZAZU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PUENTE ROMANILLOS MARIA ARANZAZU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARROYO TRANSPORTE URGENTE SL | Apoderado | 17/01/2017 | |
ARROYO EXPRES SL | Apoderado | 19/11/2015 |
VINCULACIONES DE PUENTE ROMANILLOS MARIA ARANZAZU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUENTE ROMANILLOS MARIA ARANZAZU
Empresa: NOW BREAK AIR MOSTOLES SL
Apoderado
- Puente Romanillos Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13829 , F 44, S 8, H M 226123, I/A 7 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-28
Empresa: ARROYO TRANSPORTE URGENTE SL
Apoderado
- Puente Romanillos Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35492 , F 36, S 8, H M 637938, I/A 2 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
Empresa: ARROYO EXPRES SL
Apoderado
- Puente Romanillos Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30100 , F 114, S 8, H M 541819, I/A 2 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-28
Información de PUENTE ROMANILLOS MARIA ARANZAZU
Mostramos los datos de PUENTE ROMANILLOS MARIA ARANZAZU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUENTE ROMANILLOS MARIA ARANZAZU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos