PUENTE PERAL LUIS ANTONIO
Informe ejecutivo de PUENTE PERAL LUIS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PUENTE PERAL LUIS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRECE PELETERIA Y COMPLEMENTOS SL | Administrador Unico | 18/01/2012 |
VINCULACIONES DE PUENTE PERAL LUIS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUENTE PERAL LUIS ANTONIO
Empresa: COMCADI COMPLEMENTOS SL
Administrador Unico
- Puente Peral Luis Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32986 , F 82, S 8, H M 593736, I/A 2 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-28
Empresa: COMCADI COMPLEMENTOS SL
Administrador Unico
- Puente Peral Luis Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32986 , F 80, S 8, H M 593736, I/A 1 (26/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-28
Empresa: TRECE PELETERIA Y COMPLEMENTOS SL
Administrador Unico
- Puente Peral Luis Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26969 , F 172, S 8, H M 485956, I/A 3 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-20-28
Información de PUENTE PERAL LUIS ANTONIO
Mostramos los datos de PUENTE PERAL LUIS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUENTE PERAL LUIS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos