PUENTE FERNANDEZ TEODORO
Informe ejecutivo de PUENTE FERNANDEZ TEODORO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PUENTE FERNANDEZ TEODORO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMUNIDAD EDEN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/05/2023 | |
COMUNIDAD ALTAMAR SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/12/2022 | |
AMADORES APARTHOTEL SL | Apoderado Mancomunado | 22/01/2020 | |
RESTAURANTE BODEGON SL | Apoderado Mancomunado | 16/07/2019 | |
CENTRAL DE SERVICIOS HOTELEROS DE PUERTO RICO AIE | Apoderado Mancomunado | 03/09/2018 | |
CENTRAL DE SERVICIOS HOTELEROS DE PUERTO RICO AIE | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/07/2016 | |
COMUNIDAD ALTAMAR SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/05/2015 |
VINCULACIONES DE PUENTE FERNANDEZ TEODORO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUENTE FERNANDEZ TEODORO
Empresa: COMUNIDAD EDEN SL
Consejero
- Esquivel Astelarra Francisco Javier
- Puente Fernandez Teodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2321 , F 24, S 8, H GC 17388, I/A 26 (23/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-124-35
Empresa: COMUNIDAD EDEN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2222 , F 78, S 8, H GC 17388, I/A 25 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-96-35
Empresa: COMUNIDAD ALTAMAR SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2222 , F 170, S 8, H GC 17575, I/A 36 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-35
Empresa: AMADORES APARTHOTEL SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2228 , F 211, S 8, H GC 46520, I/A 14 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-35
Empresa: AMADORES APARTHOTEL SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2228 , F 211, S 8, H GC 46520, I/A 14 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-35
Empresa: BODEGON PUEBLO CANARIO SL
Apoderado Mancomunado
- Ojeda De Diego Jaime
- Puente Fernandez Teodoro
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2221 , F 114, S 8, H GC 55814, I/A 1 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-35
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Puente Fernandez Teodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1731 , F 70, S 8, H GC 33736, I/A 3 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-35
Empresa: AMADORES APARTHOTEL SL
Apoderado Mancomunado
- Esquivel Martinez Arroyo Patricia
- Martinez Del Rosario Servando
- Puente Fernandez Teodoro
- Puente Fernandez Wifredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 158, S 8, H GC 46520, I/A 9 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-35
Empresa: AMADORES APARTHOTEL SL
Apoderado Mancomunado
- Martinez Del Rosario Servando
- Ojeda Landa Enrique
- Puente Fernandez Teodoro
- Puente Fernandez Wifredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 158, S 8, H GC 46520, I/A 9 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-35
Apoderado Mancomunado Solidario
- Puente Fernandez Teodoro
- Puente Fernandez Wilfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1731 , F 69, S 8, H GC 33736, I/A 2 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-35
VER MAS ACTOS
Información de PUENTE FERNANDEZ TEODORO
Mostramos los datos de PUENTE FERNANDEZ TEODORO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUENTE FERNANDEZ TEODORO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos