PUENTE CERDEIRIÑA ARANZAZU TERESA
Informe ejecutivo de PUENTE CERDEIRIÑA ARANZAZU TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE PUENTE CERDEIRIÑA ARANZAZU TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZOTENET SL | Socio Unico | 15/11/2023 | |
ZOTENET SL | Administrador Unico | 15/11/2023 | |
CADIAMET SL | Administrador Unico | 12/12/2022 | |
CADIAMET SL | Socio Unico | 12/12/2022 | |
A. PUENTE SERVICIOS MEDICOS Y SANITARIOS SL | Socio Unico | 19/11/2013 | |
A. PUENTE SERVICIOS MEDICOS Y SANITARIOS SL | Administrador Unico | 19/11/2013 |
VINCULACIONES DE PUENTE CERDEIRIÑA ARANZAZU TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUENTE CERDEIRIÑA ARANZAZU TERESA
Empresa: ZOTENET SL
Administrador Unico
- Puente Cerdeiriña Aranzazu Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45913 , F 203, S 8, H M 806848, I/A 1 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-28
Empresa: ZOTENET SL
Socio Único
- Puente Cerdeiriña Aranzazu Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45913 , F 203, S 8, H M 806848, I/A 1 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-28
Empresa: DESAMED SL
Liquidador
- Puente Cerdeiriña Aranzazu Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42741 , F 178, S 8, H M 755841, I/A 2 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-28
Empresa: DESAMED SL
Administrador Unico
- Puente Cerdeiriña Aranzazu Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42741 , F 178, S 8, H M 755841, I/A 2 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-28
Empresa: CADIAMET SL
Administrador Unico
- Puente Cerdeiriña Aranzazu Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44329 , F 117, S 8, H M 781388, I/A 1 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-28
Empresa: CADIAMET SL
Socio Único
- Puente Cerdeiriña Aranzazu Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44329 , F 117, S 8, H M 781388, I/A 1 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-28
Empresa: LOTOMED SL
Liquidador
- Puente Cerdeiriña Aranzazu Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41703 , F 21, S 8, H M 738714, I/A 2 (15/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-28
Empresa: LOTOMED SL
Administrador Unico
- Puente Cerdeiriña Aranzazu Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41703 , F 21, S 8, H M 738714, I/A 2 (15/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-28
Empresa: DESAMED SL
Administrador Unico
- Puente Cerdeiriña Aranzazu Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42741 , F 178, S 8, H M 755841, I/A 1 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-28
Empresa: DESAMED SL
Socio Único
- Puente Cerdeiriña Aranzazu Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42741 , F 178, S 8, H M 755841, I/A 1 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-28
VER MAS ACTOS
Información de PUENTE CERDEIRIÑA ARANZAZU TERESA
Mostramos los datos de PUENTE CERDEIRIÑA ARANZAZU TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUENTE CERDEIRIÑA ARANZAZU TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos