PUEBLA CUEVAS JOSE LUIS
Informe ejecutivo de PUEBLA CUEVAS JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PUEBLA CUEVAS JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESPACIO MYN INICIATIVAS SL | Administrador Solidario | 15/12/2021 | |
SIGUIENTE FASE SL | Administrador Solidario | 16/07/2020 | |
7 ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO SL | Administrador Solidario | 17/02/2014 |
VINCULACIONES DE PUEBLA CUEVAS JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUEBLA CUEVAS JOSE LUIS
Empresa: ESPACIO MYN INICIATIVAS SL
Administrador Solidario
- Fernandez Garcia Francisco Jose
- Puebla Cuevas Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42737 , F 160, S 8, H M 755753, I/A 1 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-28
Empresa: SIGUIENTE FASE SL
Administrador Solidario
- Fernandez Garcia Francisco Jose
- Puebla Cuevas Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40597 , F 175, S 8, H M 720478, I/A 1 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-28
Empresa: TILCARA ANIMACIONES SL
Liquidador
- Puebla Cuevas Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25228 , F 173, S 8, H M 454318, I/A 5 (09/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-52-28
Empresa: TILCARA ANIMACIONES SL
Administrador Solidario
- Fernandez Garcia Francisco Jose
- Puebla Cuevas Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25228 , F 173, S 8, H M 454318, I/A 5 (09/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-52-28
Empresa: 7 ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO SL
Administrador Solidario
- Fernandez Garcia Francisco Jose
- Puebla Cuevas Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17166 , F 184, S 8, H M 294063, I/A 8 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-38-28
Empresa: TILCARA ANIMACIONES SL
Administrador Solidario
- Fernandez Garcia Francisco Jose
- Puebla Cuevas Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25228 , F 173, S 8, H M 454318, I/A 4 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-28
Información de PUEBLA CUEVAS JOSE LUIS
Mostramos los datos de PUEBLA CUEVAS JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUEBLA CUEVAS JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos