PUCHE MARCO MARIO
Informe ejecutivo de PUCHE MARCO MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PUCHE MARCO MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEAS 24 HORAS SL | Consejero | 15/10/2020 | |
SEAS 24 HORAS SL | Apoderado Solidario | 15/10/2020 | |
SEAS 24 HORAS SL | Apoderado Mancomunado | 15/10/2020 | |
SEAS 24 HORAS SL | Presidente | 26/09/2011 | 15/10/2020 |
SEAS 24 HORAS SL | Consejero Delegado | 26/09/2011 | 15/10/2020 |
SEAS 24 HORAS SL | Apoderado Solidario | 21/02/2012 | 15/10/2020 |
SEAS 24 HORAS SL | Apoderado Mancomunado | 21/02/2012 | 15/10/2020 |
TRATAMIENTO NEUMATICOS USADOS SL | Apoderado Solidario | 08/07/2015 | |
SEAS 24 HORAS SL | Consejero Delegado Solidario | 26/09/2011 | |
SEAS 24 HORAS SL | Secretario | 26/09/2011 |
VINCULACIONES DE PUCHE MARCO MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUCHE MARCO MARIO
Empresa: SEAS 24 HORAS SL
Apoderado Mancomunado
- Puche Marco Mario
- Puche Marco Mario
Apoderado Solidario
- Puche Marco Mario
- Puche Marco Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 795 , F 84, S 8, H L 15197, I/A 15 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-25
Empresa: SEAS 24 HORAS SL
Consejero Delegado
- Puche Marco Mario
Consejero
Presidente
- Puche Marco Mario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 795 , F 84, S 8, H L 15197, I/A 15 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-25
Empresa: TRATAMIENTO NEUMATICOS USADOS SL
Apoderado Solidario
- Puche Marco Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3555 , F 51, S 8, H A 100369, I/A 9 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-03
Empresa: SEAS 24 HORAS SL
Apoderado Mancomunado
- Louzan Sio Rafael Angel
- Louzan Sio Rafael Angel
- Puche Marco Mario
- Puche Marco Mario
- Vives Coloma Jose Maria
Apoderado Solidario
- Louzan Sio Rafael Angel
- Louzan Sio Rafael Angel
- Puche Marco Mario
- Puche Marco Mario
- Vives Coloma Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 795 , F 74, S 8, H L 15197, I/A 13 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-25
Empresa: SEAS 24 HORAS SL
Consejero Delegado
- Puche Marco Mario
Presidente
- Puche Marco Mario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 793 , F 74, S 8, H L 15197, I/A 12 (26/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-25
Empresa: SEAS 24 HORAS SL
Consejero Delegado Solidario
- Llobera Barbera Robert
- Puche Marco Mario
Consejero
Presidente
Secretario
- Puche Marco Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 793 , F 74, S 8, H L 15197, I/A 12 (26/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-25
Información de PUCHE MARCO MARIO
Mostramos los datos de PUCHE MARCO MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUCHE MARCO MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos