PUCHALT GINER ASTRID
Informe ejecutivo de PUCHALT GINER ASTRID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PUCHALT GINER ASTRID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOTERIA 13 VALENCIA SU FORTUNA SOÑADA SL | Administrador Solidario | 19/10/2017 |
VINCULACIONES DE PUCHALT GINER ASTRID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUCHALT GINER ASTRID
Apoderado
- Puchalt Giner Astrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9354, L 6636, F 102, S 8, H V 144599, I/A 6 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-205-46
Administrador Solidario
- Puchalt Giner Astrid
- Puchalt Saez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9354, L 6636, F 102, S 8, H V 144599, I/A 5 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-205-46
Apoderado
- Puchalt Giner Astrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9354, L 6636, F 101, S 8, H V 144599, I/A 4 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-95-46
Empresa: TELLIM ZARALA SL
Administrador Unico
- Puchalt Giner Astrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6866, L 4170, F 134, S 8, H V 76894, I/A 3 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-46
Empresa: TELLIM ZARALA SL
Administrador Unico
- Puchalt Giner Astrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6866, L 4170, F 133, S 8, H V 76894, I/A 2 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-46
Empresa: TELLIM ZARALA SL
Nuevo Socio Único
- Puchalt Giner Astrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6866, L 4170, F 133, S 8, H V 76894, I/A 2 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-46
Información de PUCHALT GINER ASTRID
Mostramos los datos de PUCHALT GINER ASTRID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUCHALT GINER ASTRID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos