PUCHAL CASTELLS MARIA INMACULADA
Informe ejecutivo de PUCHAL CASTELLS MARIA INMACULADA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PUCHAL CASTELLS MARIA INMACULADA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INLOGRA8 SL | Administrador Unico | 03/02/2023 | |
INLOGRA8 SL | Socio Unico | 03/02/2023 | |
PUYSOL SL | Consejero | 21/01/2015 | |
PUYSOL SL | Consejero Delegado Solidario | 21/01/2015 | |
MIRALBAIDA ENERGIA I SL | Administrador Mancomunado | 29/05/2013 | |
PROCIR GESTION SL | Consejero | 17/12/2010 |
VINCULACIONES DE PUCHAL CASTELLS MARIA INMACULADA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUCHAL CASTELLS MARIA INMACULADA
Empresa: PUYSOL SL
Secretario
- Puchal Castells Maria Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3632, L 945, F 33, S 8, H V 12993, I/A 36 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-46
Empresa: INLOGRA8 SL
Administrador Unico
- Puchal Castells Maria Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11307, L 8585, F 37, S 8, H V 208833, I/A 1 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-46
Empresa: INLOGRA8 SL
Socio Único
- Puchal Castells Maria Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11307, L 8585, F 37, S 8, H V 208833, I/A 1 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-46
Empresa: PUYSOL SL
Consejero Delegado Solidario
- Puchal Castells Cristina
- Puchal Castells Maria Inmaculada
- Puchal Castells Maria Raquel
Consejero
- Puchal Castells Cristina
- Puchal Castells Maria Inmaculada
- Puchal Castells Maria Raquel
Presidente
Secretario
- Puchal Castells Maria Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3632, L 945, F 31, S 8, H V 12993, I/A 31 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-46
Empresa: PUYSOL SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Castells Ferrer Maria Consuelo
- Puchal Castells Cristina
- Puchal Castells Maria Inmaculada
- Puchal Sanchez Enrique
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3632, L 945, F 31, S 8, H V 12993, I/A 31 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-46
Empresa: MIRALBAIDA ENERGIA I SL
Administrador Mancomunado
- Gomar Alemany Alejandro
- Puchal Castells Maria Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9440, L 6722, F 218, S 8, H V 147552, I/A 5 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-46
Empresa: PROCIR GESTION SL
Consejero Delegado
Consejero
- Puchal Castells Cristina
- Puchal Castells Maria Inmaculada
- Puchal Castells Maria Raquel
- Puchal Sanchez Enrique
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9257, L 6540, F 12, S 8, H V 141381, I/A 1 (17/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-247-46
Información de PUCHAL CASTELLS MARIA INMACULADA
Mostramos los datos de PUCHAL CASTELLS MARIA INMACULADA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUCHAL CASTELLS MARIA INMACULADA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos