PUCHADES FELICI VICENTE JOSE
Informe ejecutivo de PUCHADES FELICI VICENTE JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PUCHADES FELICI VICENTE JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAVANTIA CONSULTING SL | Administrador Solidario | 10/02/2014 | |
ALGE-FORMAT SL | Administrador Solidario | 14/03/2013 | |
DAVANTIA FDE SL | Administrador Solidario | 07/01/2010 |
VINCULACIONES DE PUCHADES FELICI VICENTE JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUCHADES FELICI VICENTE JOSE
Empresa: DAVANTIA CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Puchades Felici Miguel Angel
- Puchades Felici Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9744, L 7026, F 189, S 8, H V 157848, I/A 1 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-46
Empresa: ALGE-FORMAT SL
Administrador Solidario
- Puchades Felici Miguel Angel
- Puchades Felici Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9601, L 6883, F 200, S 8, H V 153011, I/A 1 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-46
Empresa: ASESORIA GENERAL GDE SL
Administrador Solidario
- Puchades Felici Miguel Angel
- Puchades Felici Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5372, L 2680, F 103, S 8, H V 45290, I/A 4 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-46
Empresa: ASESORIA GENERAL GDE SL
Administrador Unico
- Puchades Felici Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5372, L 2680, F 103, S 8, H V 45290, I/A 4 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-46
Información de PUCHADES FELICI VICENTE JOSE
Mostramos los datos de PUCHADES FELICI VICENTE JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUCHADES FELICI VICENTE JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos