PUCHADES ALARCON ESTHER
Informe ejecutivo de PUCHADES ALARCON ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PUCHADES ALARCON ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRAVITAS EXPERTISES 3S SL | Administrador Solidario | 22/09/2023 | |
PERITACIONES IPESA SL | Administrador Unico | 08/04/2010 |
VINCULACIONES DE PUCHADES ALARCON ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUCHADES ALARCON ESTHER
Empresa: GRAVITAS EXPERTISES 3S SL
Administrador Solidario
- De Diego Tudela Juan Antonio
- Puchades Alarcon Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11161, L 8439, F 85, S 8, H V 204089, I/A 3 (22/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-186-46
Empresa: GRAVITAS EXPERTISES 3S SL
Administrador Mancomunado
- Cebrian Pico Rafael
- De Diego Tudela Juan Antonio
- Herrero Pedregal Jose Miguel
- Puchades Alarcon Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11161, L 8439, F 85, S 8, H V 204089, I/A 3 (22/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-186-46
Empresa: GRAVITAS EXPERTISES 3S SL
Administrador Mancomunado
- Cebrian Pico Rafael
- De Diego Tudela Juan Antonio
- Herrero Pedregal Jose Miguel
- Puchades Alarcon Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11161, L 8439, F 84, S 8, H V 204089, I/A 2 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-46
Empresa: GRAVITAS EXPERTISES 3S SL
Administrador Solidario
- De Diego Tudela Juan Antonio
- Herrero Pedregal Jose Miguel
- Puchades Alarcon Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11161, L 8439, F 84, S 8, H V 204089, I/A 2 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-46
Empresa: GRAVITAS EXPERTISES 3S SL
Administrador Solidario
- De Diego Tudela Juan Antonio
- Herrero Pedregal Jose Miguel
- Puchades Alarcon Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11161, L 8439, F 82, S 8, H V 204089, I/A 1 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-80-46
Empresa: PERITACIONES IPESA SL
Administrador Unico
- Puchades Alarcon Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9162, L 6445, F 63, S 8, H V 138171, I/A 1 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-46
Información de PUCHADES ALARCON ESTHER
Mostramos los datos de PUCHADES ALARCON ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUCHADES ALARCON ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos