PUCCIO MIRKO
Informe ejecutivo de PUCCIO MIRKO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PUCCIO MIRKO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTIL 9 TELEVISIO SL | Apoderado Solidario | 26/07/2013 | 18/02/2021 |
ESTIL 9 TELEVISIO SL | Consejero | 25/07/2013 | 12/06/2018 |
INNOVATIONS INTERNATIONAL CATALOGUE SL | Consejero | 05/04/2013 | 30/04/2013 |
VINCULACIONES DE PUCCIO MIRKO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUCCIO MIRKO
Empresa: ESTIL 9 TELEVISIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27625 , F 184, S 8, H M 497814, I/A B (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-28
Empresa: ESTIL 9 TELEVISIO SL
Apoderado Solidario
- Campi Giuseppe Ezio
- Puccio Mirko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27625 , F 183, S 8, H M 497814, I/A 4 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-28
Empresa: ESTIL 9 TELEVISIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27625 , F 183, S 8, H M 497814, I/A 3 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 493 , F 84, S 8, H J 18860, I/A A (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-23
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 493 , F 83, S 8, H J 18860, I/A 3 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-23
Información de PUCCIO MIRKO
Mostramos los datos de PUCCIO MIRKO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUCCIO MIRKO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos