PRUÑONOSA GIL SALVADOR FEDERICO
Informe ejecutivo de PRUÑONOSA GIL SALVADOR FEDERICO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE PRUÑONOSA GIL SALVADOR FEDERICO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIVA CASING SA | Apoderado Solidario | 30/06/2017 | |
IVETARI SL | REP.ADM.CONC | 26/09/2014 | |
BLUE SHADOW LAKE SL | REP.ADM.CONC | 07/05/2014 |
VINCULACIONES DE PRUÑONOSA GIL SALVADOR FEDERICO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRUÑONOSA GIL SALVADOR FEDERICO
Empresa: ALUTRECE SA
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
- Pruñonosa Gil Salvador Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31892 , F 147, S 8, H B 200094, I/A 11 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-08
Empresa: ADVICE PGS FINANCE SLP
Liquidador
- Garrido Blanc Nuria
- Pruñonosa Gil Salvador Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42811 , F 206, S 8, H B 416512, I/A 4 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-08
Empresa: ADVICE PGS FINANCE SLP
Administrador Solidario
- Garrido Blanc Nuria
- Pruñonosa Gil Salvador Federico
Liquidador
- Garrido Blanc Nuria
- Pruñonosa Gil Salvador Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42811 , F 206, S 8, H B 416512, I/A 4 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-08
Empresa: MORE FOR INDUSTRY SL
Administrador Solidario
- Gorba Sisternes Godofredo
- Pruñonosa Gil Salvador Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43675 , F 190, S 8, H B 435121, I/A 7 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-08
Empresa: VIVA CASING SA
Apoderado Solidario
- Pruñonosa Gil Salvador Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45608 , F 72, S 8, H B 493483, I/A 2 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-08
Empresa: MORE FOR INDUSTRY SL
Administrador Solidario
- Gorba Sisternes Godofredo
- Pruñonosa Gil Salvador Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43675 , F 190, S 8, H B 435121, I/A 6 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-08
Empresa: MORE FOR INDUSTRY SL
Administrador Unico
- Pruñonosa Gil Salvador Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43675 , F 190, S 8, H B 435121, I/A 6 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-08
Empresa: MORE FOR INDUSTRY SL
Administrador Unico
- Pruñonosa Gil Salvador Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43675 , F 190, S 8, H B 435121, I/A 5 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-08
Empresa: ALUTRECE SA
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
- Pruñonosa Gil Salvador Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31892 , F 146, S 8, H B 200094, I/A 9 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-08
Empresa: AIR WATER TREATMENT SL
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
- Pruñonosa Gil Salvador Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37281 , F 13, S 8, H B 251099, I/A 12 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-08
VER MAS ACTOS
Información de PRUÑONOSA GIL SALVADOR FEDERICO
Mostramos los datos de PRUÑONOSA GIL SALVADOR FEDERICO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRUÑONOSA GIL SALVADOR FEDERICO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos