PROSCHOLDT KRULICH ANDREA
Informe ejecutivo de PROSCHOLDT KRULICH ANDREA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PROSCHOLDT KRULICH ANDREA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APARTAMENTOS MONTE FELIZ SL | Administrador Solidario | 31/12/2012 | 16/12/2021 |
COSTA FELIZ SL | Liquidador | 16/02/2016 | 16/02/2016 |
VINCULACIONES DE PROSCHOLDT KRULICH ANDREA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PROSCHOLDT KRULICH ANDREA
Empresa: APARTAMENTOS MONTE FELIZ SL
Administrador Solidario
- Proscholdt Krulich Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1437 , F 49, S 8, H GC 21418, I/A 7 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-35
Empresa: COSTA FELIZ SL
Liquidador
- Proscholdt Krulich Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1457 , F 61, S 8, H GC 22253, I/A 6 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-35
Empresa: APARTAMENTOS MONTE FELIZ SL
Administrador Solidario
- Proscholdt Krulich Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1437 , F 48, S 8, H GC 21418, I/A 5 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-7-35
Información de PROSCHOLDT KRULICH ANDREA
Mostramos los datos de PROSCHOLDT KRULICH ANDREA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PROSCHOLDT KRULICH ANDREA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos