PROFITOS PUNCIANO RICARDO MIGUEL
Informe ejecutivo de PROFITOS PUNCIANO RICARDO MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PROFITOS PUNCIANO RICARDO MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALONDRA SAILING CLASSIC SL | Socio Unico | 09/02/2018 | |
ALONDRA SAILING CLASSIC SL | Administrador Unico | 09/02/2018 | |
PANTHALASSA CHARTER SL | Administrador Unico | 09/03/2016 |
VINCULACIONES DE PROFITOS PUNCIANO RICARDO MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PROFITOS PUNCIANO RICARDO MIGUEL
Empresa: ALONDRA SAILING CLASSIC SL
Administrador Unico
- Profitos Punciano Ricardo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 329, L 327, F 213, S 8, H IB 15274, I/A 1 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-07
Empresa: ALONDRA SAILING CLASSIC SL
Socio Único
- Profitos Punciano Ricardo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 329, L 327, F 213, S 8, H IB 15274, I/A 1 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-07
Empresa: PANTHALASSA CHARTER SL
Administrador Unico
- Profitos Punciano Ricardo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45256 , F 56, S 8, H B 481986, I/A 1 (09/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-08
Empresa: SINGULAR SAILING CHARTER SL
Administrador Mancomunado
- Furest Salieti Ignacio
- Profitos Punciano Ricardo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42874 , F 182, S 8, H B 417085, I/A 5 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-08
Empresa: PANGAEA NAUTICAL SERVICES SL
Administrador Mancomunado
- Furest Salieti Ignacio
- Profitos Punciano Ricardo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42874 , F 181, S 8, H B 417085, I/A 4 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-08
Empresa: PANGAEA NAUTICAL SERVICES SL
Administrador Unico
- Profitos Punciano Ricardo Miguel
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42874 , F 181, S 8, H B 417085, I/A 4 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-08
Empresa: PANGAEA NAUTICAL SERVICES SL
Administrador Unico
- Profitos Punciano Ricardo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42874 , F 177, S 8, H B 417085, I/A 1 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-237-08
Información de PROFITOS PUNCIANO RICARDO MIGUEL
Mostramos los datos de PROFITOS PUNCIANO RICARDO MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PROFITOS PUNCIANO RICARDO MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos