PROFITOS PUA ANNA
Informe ejecutivo de PROFITOS PUA ANNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PROFITOS PUA ANNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA COMARCAL DE SERVEIS MEDIAMBIENTALS DEL BAIX PENEDES ECOBP SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/12/2023 | |
EMPRESA COMARCAL DE SERVEIS MEDIAMBIENTALS DEL BAIX PENEDES ECOBP SL | Gerente | 28/12/2023 | |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | Apoderado Solidario | 26/09/2023 | |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | Apoderado Mancomunado | 26/09/2023 | |
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/07/2023 | |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | Apoderado | 13/07/2023 | |
JAUME ORO SL | Apoderado | 27/06/2023 | |
SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA SA | Apoderado | 09/06/2023 | |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/06/2023 |
VINCULACIONES DE PROFITOS PUA ANNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PROFITOS PUA ANNA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Profitos Pua Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3409 , F 159, S 8, H T 22219, I/A 69 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-43
Gerente
- Profitos Pua Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3129 , F 168, S 8, H T 22219, I/A 66 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-43
Empresa: FCC MEDIO AMBIENTE SA
Apoderado Mancomunado
- Bone Miranda Ignacio
- Carrasco Delgado Jose Manuel
- Cerezo Perez Marina
- Donoso Rebuelta Jose Luis
- Fernandez Moral Francisco Antonio
- Ferrando Cuadradas Jorge
- Galiana Saura Sandra
- Gomez Mingo Jorge Luis
- Lopez Buciega Francisco Javier
- Mestrich Cuevas Maria Dolores
- Profitos Pua Anna
- Quero Carrillo Miguel Angel
- Quirante Marhuenda Jose Ramon
- Suarez Garcia Javier
- Temprano Puig Maria Esther
- Tintore Butiña Jorge
- Torres Badajoz Angel Maria
Apoderado Solidario
- Carrasco Delgado Jose Manuel
- Donoso Rebuelta Jose Luis
- Fernandez Moral Francisco Antonio
- Ferrando Cuadradas Jorge
- Gomez Mingo Jorge Luis
- Lopez Buciega Francisco Javier
- Profitos Pua Anna
- Quero Carrillo Miguel Angel
- Quirante Marhuenda Jose Ramon
- Suarez Garcia Javier
- Tintore Butiña Jorge
- Torres Badajoz Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43322 , F 169, S 8, H M 60671, I/A 1660 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Profitos Pua Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47854 , F 101, S 8, H B 26947, I/A 4450 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-08
Empresa: FCC MEDIO AMBIENTE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43322 , F 153, S 8, H M 60671, I/A 1649 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-28
Empresa: JAUME ORO SL
Apoderado
- Profitos Pua Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 794 , F 133, S 8, H L 1394, I/A 99 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-25
Empresa: FCC MEDIO AMBIENTE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Profitos Pua Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43322 , F 150, S 8, H M 60671, I/A 1646 (09/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-113-28
Empresa: SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA SA
Apoderado
- Profitos Pua Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36516 , F 88, S 8, H M 32553, I/A 596 (09/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-113-28
Información de PROFITOS PUA ANNA
Mostramos los datos de PROFITOS PUA ANNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PROFITOS PUA ANNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos