PROAÑO VICENTE ANGEL
Informe ejecutivo de PROAÑO VICENTE ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 30
Empresas inactivas: 22
CARGOS DE PROAÑO VICENTE ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUXILIAR DE SERVICIOS E INFORMACION SA | Consejero | 03/07/2013 | |
SERVICIOS VIZCAINOS DE COBROS SA | Consejero | 03/07/2013 |
VINCULACIONES DE PROAÑO VICENTE ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PROAÑO VICENTE ANGEL
Empresa: LICO INMUEBLES SA
Apoderado
- Milla Brusint Juan Carlos
- Pijoan Pequeño Ana
- Proaño Vicente Angel
- Robles Garcia Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30979 , F 139, S 8, H M 14071, I/A 94 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-28
Apoderado
- Milla Brusint Juan Carlos
- Milla Brusint Juan Carlos
- Pijoan Pequeño Ana
- Proaño Vicente Angel
- Robles Garcia Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30025 , F 220, S 8, H M 4, I/A 54 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-170-28
Empresa: OBENQUE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Proaño Vicente Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27967 , F 23, S 8, H M 224298, I/A 42 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-28
Empresa: LICO LEASING DIVISION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Balbuena Ignacio Jose
- Pijoan Pequeño Ana
- Proaño Vicente Angel
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Blasco Fernandez Inmaculada
- Castro Villasol Julio
- Delgado Hipolito Ricardo
- Farres I Badia Marc
- Gil Rincon Mariano
- Gomez-calcerrada Portero Vicente Alejandro
- Gonzalez Caraballo Pedro Antonio
- Hermosell Burgos Simon
- Jimenez Sanchez Maria Jose
- Marinas De La Fuente Pedro Luis
- Martinez Perez Jose
- Mirabal Castellano Juan Graciliano
- Moll Sapeira Vicente
- Ramirez Zarzosa Fernando
- Sanz Bachiller Maria Del Carmen
- Silva Rodriguez Francisco Javier
- Ucelay Alonso -lej Fernando
- Zafra Perez Enrique
- Zamora Abanades Joseba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32844 , F 214, S 8, H M 591240, I/A 16 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-28
Empresa: LICO CORPORACION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gutierrez Ois Juan Manuel
- Pijoan Pequeño Ana
- Proaño Vicente Angel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34317 , F 1, S 8, H M 13860, I/A 218 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-28
Empresa: GESLICO-GESTION DE COBROS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Alvarez Serrano Maria Del Carmen
- Armero Garcia Rafael
- Boada Hernandez Myriam
- Cadena Jose Ricardo
- Carrera Domenech Marc
- Ferre Rubio Jose Manuel
- Framillo Llamas Sergio
- Garcia-moreno Lopez Olga
- Gomez Martin Andres
- Graziani Corrado
- Leon Arocha Adriana
- Lopez Larios Soledad
- Lopez Montes Roser
- Lopez Perez Ines Maria
- Medina Sagrario Gracia
- Mendez Ligero Manuel
- Mora Diaz Maria Soledad
- Mora Garcia Rafael
- Pacheco Rodriguez Maria Teresa
- Proaño Vicente Angel
- Quintana Gomez Jose Luis
- Robles Garcia Ramiro
- Roldan Saborido Mariano
- Ropero Campos Maria Del Mar
- Ruiz Perez Francisco Jose
- Segura Amarante Godelena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31404 , F 210, S 8, H M 158038, I/A 59 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-28
Empresa: LICASA 1 SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Perez Ruiz Tomas
- Pinar Castellanos Jose
- Proaño Vicente Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4052, L 4052, F 146, S 8, H PO 58724, I/A 3 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-36
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Pinar Castellanos Jose
- Proaño Vicente Angel
- Robles Garcia Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4052, L 4052, F 60, S 8, H PO 58720, I/A 3 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-36
Empresa: LICO INMUEBLES SA
Consejero
- Proaño Vicente Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30979 , F 134, S 8, H M 14071, I/A 85 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-28
Consejero
- Proaño Vicente Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24159 , F 101, S 8, H M 5014, I/A 57 (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-28
VER MAS ACTOS
Información de PROAÑO VICENTE ANGEL
Mostramos los datos de PROAÑO VICENTE ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PROAÑO VICENTE ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos