PRO ALVAREZ LUCIA
Informe ejecutivo de PRO ALVAREZ LUCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PRO ALVAREZ LUCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KENISOC SL | Administrador Solidario | 23/11/2022 | |
KENISOC SL | Apoderado | 14/10/2019 | |
KENISOC SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/02/2014 |
VINCULACIONES DE PRO ALVAREZ LUCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRO ALVAREZ LUCIA
Empresa: KENISOC SL
Administrador Solidario
- Pro Alvarez Leticia
- Pro Alvarez Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12200 , F 205, S 8, H M 192953, I/A 14 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-28
Empresa: KENISOC SL
Apoderado
- Pro Alvarez Juan
- Pro Alvarez Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12200 , F 205, S 8, H M 192953, I/A 13 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-28
Empresa: KENISOC SL
Administrador Solidario
- Pro Alvarez Leticia
- Pro Alvarez Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12200 , F 204, S 8, H M 192953, I/A 12 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-28
Empresa: KENISOC SL
Administrador Solidario
- Pro Alvarez Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12200 , F 203, S 8, H M 192953, I/A 8 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-28
Empresa: KENISOC SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Pro Alvarez Juan
- Pro Alvarez Lucia
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12200 , F 202, S 8, H M 192953, I/A 7 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-28
Información de PRO ALVAREZ LUCIA
Mostramos los datos de PRO ALVAREZ LUCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRO ALVAREZ LUCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos