PRIOR REMIRO IÑIGO
Informe ejecutivo de PRIOR REMIRO IÑIGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PRIOR REMIRO IÑIGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMBRICA PPPS & CORPORATE FINANCE SLP | Apoderado | 09/12/2013 |
VINCULACIONES DE PRIOR REMIRO IÑIGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIOR REMIRO IÑIGO
Empresa: IMBRICA PPPS & CORPORATE FINANCE SL
Administrador Unico
- Prior Remiro Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31659 , F 123, S 8, H M 569668, I/A 4 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-28
Empresa: IMBRICA PPPS & CORPORATE FINANCE SL
Administrador Unico
- Prior Remiro Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31659 , F 122, S 8, H M 569668, I/A 3 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-28
Empresa: IMBRICA PPPS & CORPORATE FINANCE SL
Apoderado
- Prior Remiro Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31659 , F 121, S 8, H M 569668, I/A 2 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-28
Apoderado
- Prior Remiro Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28964 , F 5, S 8, H M 60343, I/A 148 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-28
Información de PRIOR REMIRO IÑIGO
Mostramos los datos de PRIOR REMIRO IÑIGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIOR REMIRO IÑIGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos