PRIETO VILLALOBOS FRANCISCO
Informe ejecutivo de PRIETO VILLALOBOS FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PRIETO VILLALOBOS FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FCO. PRIETO STUDIO SL | Administrador Mancomunado | 26/09/2014 |
VINCULACIONES DE PRIETO VILLALOBOS FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO VILLALOBOS FRANCISCO
Empresa: VILLASENSA SL
Administrador Solidario
- Prieto Villalobos Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4102 , F 155, S 8, H A 158816, I/A 2 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-03
Empresa: VILLASENSA SL
Administrador Solidario
- Prieto Villalobos Francisco
- Sendra Lloret Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4102 , F 154, S 8, H A 158816, I/A 1 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-03
Empresa: FCO. PRIETO STUDIO SL
Administrador Mancomunado
- Prieto Villalobos Francisco
- Sendra Lloret Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3784 , F 63, S 8, H A 140564, I/A 2 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-03
Empresa: FCO. PRIETO STUDIO SL
Administrador Unico
- Prieto Villalobos Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3784 , F 63, S 8, H A 140564, I/A 2 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-03
Empresa: FCO. PRIETO STUDIO SL
Administrador Unico
- Prieto Villalobos Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3784 , F 63, S 8, H A 140564, I/A 1 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-03
Información de PRIETO VILLALOBOS FRANCISCO
Mostramos los datos de PRIETO VILLALOBOS FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO VILLALOBOS FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos