PRIETO TUR JORGE
Informe ejecutivo de PRIETO TUR JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PRIETO TUR JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BASER BUSINESS SL | Administrador Solidario | 23/05/2019 |
VINCULACIONES DE PRIETO TUR JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO TUR JORGE
Empresa: VIOLETA 333 SL
Administrador Unico
- Prieto Tur Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 2, S 8, H GR 42081, I/A 3 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-18
Empresa: BASER BUSINESS SL
Administrador Solidario
- Gallego Ortiz Encarnacion
- Prieto Tur Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1457 , F 203, S 8, H GR 41858, I/A 5 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-18
Empresa: BASER BUSINESS SL
Administrador Unico
- Prieto Tur Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1457 , F 203, S 8, H GR 41858, I/A 5 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-18
Empresa: VIOLETA 333 SL
Administrador Unico
- Prieto Tur Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 2, S 8, H GR 42081, I/A 2 (04/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-172-18
Empresa: BASER BUSINESS SL
Administrador Unico
- Prieto Tur Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1828 , F 97, S 8, H CA 33940, I/A 2 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-112-11
Empresa: BASER BUSINESS SL
Nuevo Socio Único
- Prieto Tur Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1828 , F 97, S 8, H CA 33940, I/A 2 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-112-11
Información de PRIETO TUR JORGE
Mostramos los datos de PRIETO TUR JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO TUR JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos