PRIETO TRIVIÑO JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de PRIETO TRIVIÑO JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PRIETO TRIVIÑO JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA ELIANA MAFIA SL | Administrador Mancomunado | 10/01/2024 | |
GRUPO PRIETO XXI SL | Socio Unico | 14/03/2017 | |
ABELIA NOVA SL | Administrador Mancomunado | 03/03/2014 |
VINCULACIONES DE PRIETO TRIVIÑO JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO TRIVIÑO JOSE MANUEL
Empresa: ROTALA INVERSIONES SL
Liquidador Unico
- Prieto Triviño Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9683, L 6965, F 143, S 8, H V 155769, I/A 6 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-46
Empresa: ROTALA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Prieto Triviño Jose Manuel
Liquidador Unico
- Prieto Triviño Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9683, L 6965, F 143, S 8, H V 155769, I/A 6 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-46
Empresa: ROTALA INVERSIONES SL
Socio Único
- Prieto Triviño Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9683, L 6965, F 143, S 8, H V 155769, I/A 5 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-46
Empresa: SERVICIOS MARKETING GESTINOVA SL
Liquidador Unico
- Prieto Triviño Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9495, L 6777, F 151, S 8, H V 149353, I/A 5 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-46
Empresa: SERVICIOS MARKETING GESTINOVA SL
Administrador Unico
- Prieto Triviño Jose Manuel
Liquidador Unico
- Prieto Triviño Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9495, L 6777, F 151, S 8, H V 149353, I/A 5 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-46
Empresa: SERVICIOS MARKETING GESTINOVA SL
Socio Único
- Prieto Triviño Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9495, L 6777, F 150, S 8, H V 149353, I/A 4 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-46
Empresa: LA ELIANA MAFIA SL
Administrador Mancomunado
- Carral Galera Jose Manuel
- Prieto Triviño Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11491, L 8769, F 166, S 8, H V 215290, I/A 1 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-46
Empresa: LARIS DESCANSO SL
Administrador Solidario
- Barbera Ferrero Juan Antonio
- Prieto Triviño Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7824, L 5120, F 147, S 8, H V 97314, I/A 10 (02/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-46
Empresa: LARIS DESCANSO SL
Administrador Solidario
- Barbera Ferrero Juan Antonio
- Prieto Triviño Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7824, L 5120, F 147, S 8, H V 97314, I/A 8 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-46
Empresa: LARIS DESCANSO SL
Administrador Mancomunado
- Barbera Ferrero Juan Antonio
- Prieto Triviño Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7824, L 5120, F 147, S 8, H V 97314, I/A 8 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-46
VER MAS ACTOS
Información de PRIETO TRIVIÑO JOSE MANUEL
Mostramos los datos de PRIETO TRIVIÑO JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO TRIVIÑO JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos