PRIETO SEVILLA MARIA CRUZ
Informe ejecutivo de PRIETO SEVILLA MARIA CRUZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PRIETO SEVILLA MARIA CRUZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TENTACIONES AL PUNTO SL | Administrador Unico | 30/11/2020 | |
MARMITOLEDO SA | Apoderado Solidario | 15/05/2020 | |
PUNTO AZUL CENTRO 2020 SL | Administrador Unico | 17/12/2019 | |
GESTIONA MADE SL | Administrador Unico | 20/12/2018 | |
INVERSIONES CENTROIN 3000 SL | Administrador Unico | 18/10/2018 | |
PATRIMONIO AZUL 2020 SL | Administrador Solidario | 02/09/2013 | |
GESTIONA MADE SL | Socio Unico | 30/03/2011 |
VINCULACIONES DE PRIETO SEVILLA MARIA CRUZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO SEVILLA MARIA CRUZ
Empresa: PUNTO AZUL FUEL SL
Administrador Unico
- Prieto Sevilla Maria Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1712 , F 217, S 8, H TO 43182, I/A 2 (26/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-45
Empresa: PUNTO AZUL FUEL SL
Administrador Unico
- Prieto Sevilla Maria Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1712 , F 214, S 8, H TO 43182, I/A 1 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-45
Empresa: TENTACIONES AL PUNTO SL
Administrador Unico
- Prieto Sevilla Maria Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1713 , F 76, S 8, H TO 43189, I/A 1 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-45
Empresa: OLEA AURUM COMPANY SL
Liquidador Solidario
- Prieto Sevilla Maria Cruz
- Vazquez Viqueira Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1703 , F 96, S 8, H TO 42634, I/A 2 (17/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-45
Empresa: OLEA AURUM COMPANY SL
Administrador Solidario
- Prieto Sevilla Maria Cruz
- Vazquez Viqueira Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1703 , F 96, S 8, H TO 42634, I/A 2 (17/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-45
Empresa: MARMITOLEDO SA
Apoderado Solidario
- Prieto Sevilla Maria Cruz
- Sevilla Esteban Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349 , F 125, S 8, H TO 2459, I/A 10 (15/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-101-45
Empresa: OLEA AURUM COMPANY SL
Administrador Solidario
- Prieto Sevilla Maria Cruz
- Vazquez Viqueira Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1703 , F 93, S 8, H TO 42634, I/A 1 (30/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-70-45
Empresa: PUNTO AZUL CENTRO 2020 SL
Administrador Unico
- Prieto Sevilla Maria Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1695 , F 178, S 8, H TO 42303, I/A 1 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-45
Administrador Unico
- Prieto Sevilla Maria Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 106, S 8, H TO 25745, I/A 4 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-45
Administrador Solidario
- Madrigal Humanes Diego
- Prieto Sevilla Maria Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 106, S 8, H TO 25745, I/A 4 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-45
VER MAS ACTOS
Información de PRIETO SEVILLA MARIA CRUZ
Mostramos los datos de PRIETO SEVILLA MARIA CRUZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO SEVILLA MARIA CRUZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos