PRIETO SEVILLA BERNARDO
Informe ejecutivo de PRIETO SEVILLA BERNARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PRIETO SEVILLA BERNARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
B.P. SEVILLA SA | Consejero Delegado Solidario | 23/11/2011 | |
B.P. SEVILLA SA | Presidente | 23/11/2011 | |
B.P. SEVILLA SA | Consejero | 23/11/2011 |
VINCULACIONES DE PRIETO SEVILLA BERNARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO SEVILLA BERNARDO
Empresa: BREAKFAST CAPRICCIO SL
Liquidador Unico
- Prieto Sevilla Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5692 , F 51, S 8, H SE 97277, I/A 3 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-41
Empresa: BREAKFAST CAPRICCIO SL
Administrador Unico
- Prieto Sevilla Bernardo
Liquidador Unico
- Prieto Sevilla Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5692 , F 51, S 8, H SE 97277, I/A 3 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-41
Empresa: B.P. SEVILLA SA
Consejero Delegado Solidario
- Prieto Sevilla Antonio Manuel
- Prieto Sevilla Bernardo
- Prieto Sevilla Sandra
Consejero
- Prieto Sevilla Antonio Manuel
- Prieto Sevilla Bernardo
- Prieto Sevilla Sandra
Presidente
- Prieto Sevilla Bernardo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 969 , F 106, S 8, H SE 5355, I/A 11 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-41
Empresa: B.P. SEVILLA SA
Consejero Delegado Solidario
- Prieto Sevilla Antonio Manuel
- Prieto Sevilla Bernardo
- Prieto Sevilla Sandra
Consejero
- Prieto Sevilla Antonio Manuel
- Prieto Sevilla Bernardo
- Prieto Sevilla Sandra
Presidente
- Prieto Sevilla Bernardo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 969 , F 106, S 8, H SE 5355, I/A 10 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-41
Empresa: BREAKFAST CAPRICCIO SL
Administrador Unico
- Prieto Sevilla Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5692 , F 50, S 8, H SE 97277, I/A 1 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-41
Empresa: B.P. SEVILLA SA
Consejero
- Prieto Sevilla Antonio Manuel
- Prieto Sevilla Bernardo
- Prieto Sevilla Sandra
Presidente
- Prieto Sevilla Bernardo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 969 , F 105, S 8, H SE 5355, I/A 8 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-41
Empresa: B.P. SEVILLA SA
Consejero Delegado Solidario
- Prieto Sevilla Antonio Manuel
- Prieto Sevilla Bernardo
- Prieto Sevilla Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 969 , F 105, S 8, H SE 5355, I/A 8 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-41
Información de PRIETO SEVILLA BERNARDO
Mostramos los datos de PRIETO SEVILLA BERNARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO SEVILLA BERNARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos