PRIETO SARABIA GLORIA MARIA
Informe ejecutivo de PRIETO SARABIA GLORIA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PRIETO SARABIA GLORIA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA RECUPERADA SL | Socio Unico | 08/05/2017 | |
LA RECUPERADA SL | Administrador Unico | 31/03/2017 |
VINCULACIONES DE PRIETO SARABIA GLORIA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO SARABIA GLORIA MARIA
Empresa: LA RECUPERADA SL
Socio Único
- Prieto Sarabia Gloria Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27273 , F 177, S 8, H M 491395, I/A 3 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-28
Empresa: LA RECUPERADA SL
Administrador Unico
- Prieto Sarabia Gloria Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27273 , F 177, S 8, H M 491395, I/A 2 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-28
Empresa: LA RECUPERADA SL
Administrador Solidario
- Prieto Sarabia Gloria Maria
- Tortajada De La Fuente Ignacio De Loyola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27273 , F 177, S 8, H M 491395, I/A 2 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-28
Empresa: LA RECUPERADA SL
Administrador Solidario
- Prieto Sarabia Gloria Maria
- Tortajada De La Fuente Ignacio De Loyola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27273 , F 175, S 8, H M 491395, I/A 1 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-28
Información de PRIETO SARABIA GLORIA MARIA
Mostramos los datos de PRIETO SARABIA GLORIA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO SARABIA GLORIA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos