PRIETO SALAN JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de PRIETO SALAN JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PRIETO SALAN JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALLAPAPEL SL | Administrador Unico | 04/11/2021 | |
VALLAPAPEL SL | Socio Unico | 02/11/2021 |
VINCULACIONES DE PRIETO SALAN JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO SALAN JUAN CARLOS
Empresa: VALLAPAPEL SL
Administrador Unico
- Prieto Salan Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 807 , F 148, S 8, H VA 6204, I/A 10 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-47
Empresa: VALLAPAPEL SL
Administrador Solidario
- Prieto Salan Juan Carlos
- Salan Moslares Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 807 , F 148, S 8, H VA 6204, I/A 10 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-47
Empresa: VALLAPAPEL SL
Socio Único
- Prieto Salan Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 807 , F 148, S 8, H VA 6204, I/A 9 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-47
Empresa: VALLALAKAR SL
Administrador Unico
- Prieto Salan Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1439 , F 196, S 8, H VA 18572, I/A 3 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-47
Empresa: VALLAPRISA SL
Administrador Solidario
- Prieto Salan Juan Carlos
- Salan Moslares Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1108 , F 65, S 8, H VA 15912, I/A 2 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-47
Empresa: IMAZ&MATE CONSULTING SL
Administrador Unico
- Prieto Salan Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1228 , F 30, S 8, H VA 18572, I/A 2 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-47
Empresa: GRUPO VALLAPAPEL SL
Administrador Solidario
- Prieto Salan Juan Carlos
- Salan Moslares Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 204, S 8, H VA 21831, I/A 5 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-78-47
Empresa: GRUPO VALLAPAPEL SL
Administrador Solidario
- Prieto Salan Juan Carlos
- Salan Moslares Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 203, S 8, H VA 21831, I/A 4 (19/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-99-47
Información de PRIETO SALAN JUAN CARLOS
Mostramos los datos de PRIETO SALAN JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO SALAN JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos