PRIETO REVELLES REMIGIO
Informe ejecutivo de PRIETO REVELLES REMIGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE PRIETO REVELLES REMIGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TUTXI & PIPO SL | Administrador Unico | 17/03/2020 |
VINCULACIONES DE PRIETO REVELLES REMIGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO REVELLES REMIGIO
Empresa: TUTXI & PIPO SL
Administrador Unico
- Prieto Revelles Remigio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46071 , F 205, S 8, H B 508572, I/A 3 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-59-08
Empresa: TUTXI & PIPO SL
Administrador Solidario
- Prieto Revelles Remigio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46071 , F 205, S 8, H B 508572, I/A 3 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-59-08
Empresa: GRUP UNIMIFER SL
Administrador
- Prieto Revelles Remigio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30082 , F 203, S 8, H B 164108, I/A 6 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-08
Empresa: GRUP REDACAR 2002 SL
Administrador Solidario
- Prieto Revelles Remigio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34995 , F 4, S 8, H B 257315, I/A 3 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-08
Empresa: GESTIONES PRIETO SL
Administrador
- Prieto Revelles Remigio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33602 , F 113, S 8, H B 231546, I/A 2 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-08
Empresa: RAMAFRA GRUP SL
Administrador Solidario
- Prieto Revelles Remigio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32661 , F 63, S 8, H B 212784, I/A 7 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-08
Empresa: TUTXI & PIPO SL
Administrador Solidario
- Prieto Revelles Remigio
- Silva Villalon Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46071 , F 204, S 8, H B 508572, I/A 1 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-08
Empresa: REPARAUTO PRIETO SL
Administrador Solidario
- Prieto Revelles David
- Prieto Revelles Remigio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40959 , F 208, S 8, H B 377927, I/A 2 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-08
Empresa: REPARAUTO PRIETO SL
Administrador Solidario
- Prieto Revelles David
- Prieto Revelles Remigio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40959 , F 204, S 8, H B 377927, I/A 1 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-08
Información de PRIETO REVELLES REMIGIO
Mostramos los datos de PRIETO REVELLES REMIGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO REVELLES REMIGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos