PRIETO PRIETO ISRAEL
Informe ejecutivo de PRIETO PRIETO ISRAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PRIETO PRIETO ISRAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BODEGAS INSULARES TENERIFE SA | Consejero | 04/09/2018 | 20/02/2024 |
BODEGAS INSULARES TENERIFE SA | Consejero | 11/07/2013 | 04/09/2018 |
AGRO-EXCAVACIONES PRIETO SL | Administrador Mancomunado | 13/06/2017 |
VINCULACIONES DE PRIETO PRIETO ISRAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO PRIETO ISRAEL
Empresa: BODEGAS INSULARES TENERIFE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3659 , F 143, S 8, H TF 3654, I/A 52 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-38
Empresa: BODEGAS INSULARES TENERIFE SA
Consejero
- Diaz Gorrin Carlos
- Prieto Prieto Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3356 , F 158, S 8, H TF 3654, I/A 42 (04/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-177-38
Empresa: BODEGAS INSULARES TENERIFE SA
Consejero
- Prieto Prieto Israel
- Reyes Trujillo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3356 , F 158, S 8, H TF 3654, I/A 42 (04/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-177-38
Empresa: AGRO-EXCAVACIONES PRIETO SL
Administrador Mancomunado
- Prieto Prieto Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2016 , F 63, S 8, H TF 9893, I/A 8 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-38
Empresa: BODEGAS INSULARES TENERIFE SA
Consejero
- Prieto Prieto Israel
- Reyes Trujillo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2113 , F 224, S 8, H TF 3654, I/A 27 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-38
Información de PRIETO PRIETO ISRAEL
Mostramos los datos de PRIETO PRIETO ISRAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO PRIETO ISRAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos