PRIETO ORTUÑO PATRICIA
Informe ejecutivo de PRIETO ORTUÑO PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PRIETO ORTUÑO PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DP SPORTWEAR BARCELONA SL | Administrador Solidario | 12/02/2019 | |
ALUMINIOS BELLAVISTA SL | Administrador Unico | 15/06/2015 | |
ALUMINIOS BELLAVISTA SL | Administrador Solidario | 20/10/2014 |
VINCULACIONES DE PRIETO ORTUÑO PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO ORTUÑO PATRICIA
Empresa: BELROY SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Nicolau Camino Carlos
- Prieto Ortuño Patricia
- Vallejos Estanyol Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2411 , F 166, S 8, H A 35487, I/A 24 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-03
Empresa: DP SPORTWEAR BARCELONA SL
Administrador Solidario
- Lopez Reche David
- Prieto Ortuño Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46752 , F 120, S 8, H B 529750, I/A 1 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-08
Empresa: ALUMINIOS BELLAVISTA SL
Administrador Unico
- Prieto Ortuño Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35091 , F 27, S 8, H B 260633, I/A 4 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-116-08
Empresa: ALUMINIOS BELLAVISTA SL
Administrador Solidario
- Prieto Ortuño Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35091 , F 27, S 8, H B 260633, I/A 2 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-08
Información de PRIETO ORTUÑO PATRICIA
Mostramos los datos de PRIETO ORTUÑO PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO ORTUÑO PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos