PRIETO MORILLO MARIA
Informe ejecutivo de PRIETO MORILLO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PRIETO MORILLO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOPRI 87 SEVILLA SL | Socio Unico | 16/08/2024 | |
MOPRI 87 SEVILLA SL | Administrador Unico | 16/08/2024 | |
MUNDO PISCINAS SEVILLA SERVICIOS INTEGRALES SL | Administrador Unico | 06/10/2021 | |
LA ACCESORIA DEL ARENAL SL | Administrador Unico | 03/07/2019 | |
AQUAPRIMO SOCORRISMO OCIO Y DEPORTES SL | Administrador Unico | 18/01/2013 |
VINCULACIONES DE PRIETO MORILLO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO MORILLO MARIA
Empresa: MOPRI 87 SEVILLA SL
Administrador Unico
- Prieto Morillo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE145633, I/A 1 (16/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-41
Empresa: MOPRI 87 SEVILLA SL
Socio Único
- Prieto Morillo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE145633, I/A 1 (16/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-41
Administrador Unico
- Prieto Morillo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7111 , F 218, S 8, H SE131899, I/A 1 (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-41
Empresa: LA ACCESORIA DEL ARENAL SL
Administrador Unico
- Prieto Morillo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6740 , F 190, S 8, H SE122456, I/A 1 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-41
Administrador Unico
- Prieto Morillo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5633 , F 184, S 8, H SE 95771, I/A 1 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-41
Información de PRIETO MORILLO MARIA
Mostramos los datos de PRIETO MORILLO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO MORILLO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos