PRIETO MARTINEZ MARIA CONCEPCION
Informe ejecutivo de PRIETO MARTINEZ MARIA CONCEPCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PRIETO MARTINEZ MARIA CONCEPCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONFECCIONES DOMINGO SL | Socio Unico | 02/10/2020 | |
CONFECCIONES DOMINGO SL | Administrador Unico | 02/10/2020 |
VINCULACIONES DE PRIETO MARTINEZ MARIA CONCEPCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO MARTINEZ MARIA CONCEPCION
Empresa: HOGAR LOW COST SL
Liquidador
- Prieto Martinez Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 121, S 8, H OR 13655, I/A 2 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-32
Empresa: HOGAR LOW COST SL
Administrador Solidario
- Prieto Martinez Domingo
- Prieto Martinez Maria Concepcion
Liquidador
- Prieto Martinez Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 121, S 8, H OR 13655, I/A 2 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-32
Empresa: CONFECCIONES DOMINGO SL
Administrador Unico
- Prieto Martinez Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464 , F 32, S 8, H OR 368, I/A 4 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-32
Empresa: CONFECCIONES DOMINGO SL
Administrador Solidario
- Prieto Martinez Domingo
- Prieto Martinez Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464 , F 32, S 8, H OR 368, I/A 4 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-32
Empresa: CONFECCIONES DOMINGO SL
Socio Único
- Prieto Martinez Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464 , F 32, S 8, H OR 368, I/A 4 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-32
Empresa: MI RINCON DE COSTURA SL
Liquidador Unico
- Prieto Martinez Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4840 , F 48, S 8, H SE 77484, I/A 5 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-41
Empresa: MI RINCON DE COSTURA SL
Administrador Unico
- Prieto Martinez Maria Concepcion
Liquidador Unico
- Prieto Martinez Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4840 , F 48, S 8, H SE 77484, I/A 5 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-41
Empresa: HOGAR LOW COST SL
Administrador Solidario
- Prieto Martinez Domingo
- Prieto Martinez Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 119, S 8, H OR 13655, I/A 1 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-32
Empresa: MI RINCON DE COSTURA SL
Administrador Unico
- Prieto Martinez Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4840 , F 48, S 8, H SE 77484, I/A 3 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-41
Información de PRIETO MARTINEZ MARIA CONCEPCION
Mostramos los datos de PRIETO MARTINEZ MARIA CONCEPCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO MARTINEZ MARIA CONCEPCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos