PRIETO MARGARETO MANUEL JESUS
Informe ejecutivo de PRIETO MARGARETO MANUEL JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PRIETO MARGARETO MANUEL JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBER INTERBROKERS SL | Secretario No Consejero | 23/03/2011 | 18/05/2016 |
IBER INTERBROKERS SL | Apoderado | 23/03/2011 | 18/05/2016 |
GRUPO MUNTADAS SA CORREDURIA DE SEGUROS | Apoderado | 16/01/2009 | 21/11/2014 |
GRUPO MUNTADAS SA CORREDURIA DE SEGUROS | Consejero | 14/05/2010 | 07/04/2014 |
IBER INTERBROKERS SL | Apoderado | 15/01/2009 | 22/11/2010 |
VINCULACIONES DE PRIETO MARGARETO MANUEL JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO MARGARETO MANUEL JESUS
Empresa: IBER INTERBROKERS SL
Apoderado
- Prieto Margareto Manuel Jesus
Presidente
Secretario No Consejero
- Prieto Margareto Manuel Jesus
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25062 , F 208, S 8, H B 83193, I/A 16 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-08
Apoderado
- Lahoz Mora Tomas
- Prieto Margareto Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41893 , F 69, S 8, H B 88776, I/A 60 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-08
Consejero Delegado
Consejero
- Lahoz Mora Tomas
- Llanos Garcia Antonio
- Prieto Margareto Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41893 , F 67, S 8, H B 88776, I/A 55 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-08
Empresa: IBER INTERBROKERS SL
Apoderado
- Lahoz Mora Tomas
- Prieto Margareto Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25062 , F 207, S 8, H B 83193, I/A 15 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-08
Empresa: IBER INTERBROKERS SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Prieto Margareto Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25062 , F 207, S 8, H B 83193, I/A 14 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-08
Empresa: IBER INTERBROKERS SL
Apoderado
- Lahoz Mora Tomas
- Prieto Margareto Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25062 , F 207, S 8, H B 83193, I/A 13 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-231-08
Consejero Delegado
Consejero
- Falgueras Bosch Carmen
- Farre Urgell Ricardo
- Giorgio Peghin Carusi
- Lahoz Mora Tomas
- Llanos Garcia Antonio
- Peghin Falgueras Alejandro
- Prieto Margareto Manuel Jesus
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39732 , F 146, S 8, H B 88776, I/A 45 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39732 , F 146, S 8, H B 88776, I/A 45 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-08
Apoderado
- Lahoz Mora Tomas
- Prieto Margareto Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39732 , F 146, S 8, H B 88776, I/A 44 (16/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-08
Empresa: IBER INTERBROKERS SL
Apoderado
- Lahoz Mora Tomas
- Prieto Margareto Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25062 , F 206, S 8, H B 83193, I/A 11 (15/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-08
Información de PRIETO MARGARETO MANUEL JESUS
Mostramos los datos de PRIETO MARGARETO MANUEL JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO MARGARETO MANUEL JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos