PRIETO LUISA ANTONIO
Informe ejecutivo de PRIETO LUISA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PRIETO LUISA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAPRICHO VILLA DE GRIÑON SL | Apoderado | 26/02/2016 | |
COLEGIO VILLA DE GRIÑON SA | Apoderado | 25/02/2016 | |
INVERSIONES PRIETO LUISA SL | Administrador Solidario | 06/11/2012 | |
COLEGIO VILLA DE GRIÑON SA | Consejero Delegado Mancomunado | 08/07/2010 | |
COLEGIO VILLA DE GRIÑON SA | Consejero | 08/07/2010 |
VINCULACIONES DE PRIETO LUISA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO LUISA ANTONIO
Empresa: CAPRICHO VILLA DE GRIÑON SL
Apoderado
- Prieto Luisa Antonio
- Prieto Vazquez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9388 , F 194, S 8, H M 37494, I/A 17 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-28
Empresa: COLEGIO VILLA DE GRIÑON SA
Apoderado
- Prieto Luisa Antonio
- Prieto Vazquez Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2093 , F 189, S 8, H M 37149, I/A 15 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-28
Empresa: INVERSIONES PRIETO LUISA SL
Administrador Solidario
- Prieto Luisa Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12526 , F 217, S 8, H M 74128, I/A 3 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-28
Empresa: COLEGIO VILLA DE GRIÑON SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Martin Perez Patricio
- Prieto Luisa Antonio
- Robledo Martin Pedro
- Ruiz Garcia Sixto
Consejero
- Martin Perez Patricio
- Prieto Luisa Antonio
- Robledo Martin Pedro
- Ruiz Garcia Sixto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2093 , F 187, S 8, H M 37149, I/A 9 (08/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-28
Información de PRIETO LUISA ANTONIO
Mostramos los datos de PRIETO LUISA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO LUISA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos