PRIETO LOPEZ FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de PRIETO LOPEZ FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 13
CARGOS DE PRIETO LOPEZ FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUGOI EDICIONES SL | Administrador Unico | 23/04/2021 | |
GESTION DE PROYECTOS LOGISTICOS SL | Presidente | 06/11/2020 | |
GESTION DE PROYECTOS LOGISTICOS SL | Consejero | 06/11/2020 |
VINCULACIONES DE PRIETO LOPEZ FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO LOPEZ FRANCISCO JAVIER
Empresa: SUGOI EDICIONES SL
Administrador Unico
- Prieto Lopez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 400 , F 194, S 8, H SC 51217, I/A 1 (23/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-15
Empresa: GESTION DE PROYECTOS LOGISTICOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Andres Santamaria Maria Leonor
- Prieto Andres Alvaro
- Prieto Andres Aurora- Cayetana
- Prieto Lopez Francisco Javier
Presidente
- Prieto Lopez Francisco Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41099 , F 160, S 8, H M 728822, I/A 1 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-28
Empresa: ALGEPOSA TARRACO SL
Apoderado
- Prieto Lopez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2260 , F 38, S 8, H T 35202, I/A 16 (20/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-185-43
Empresa: ACTIVIDADES GENERALES PORTUARIAS SL
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3318 , F 62, S 8, H AS 31944, I/A 14 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-33
Empresa: RAIL SAGUNTO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ange Victoria Fernand
- Prieto Lopez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8537, L 5826, F 105, S 8, H V 116864, I/A 11 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-38-46
Empresa: VICPORT SERVICIOS PORTUARIOS SL
Consejero
- Esparza Mugica Gregorio
- Gonzalez Alday Carlos Enrique
- INVERSIONES ALGEPOSA SA
- Prieto Lopez Francisco Javier
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2531 , F 210, S 8, H T 27484, I/A 13 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-43
Empresa: ALGEPOSA TARRACO SL
Consejero
- Iceta Ortueta Daniel
- INVERSIONES ALGEPOSA SA
- Prieto Lopez Francisco Javier
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2260 , F 29, S 8, H T 35202, I/A 10 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-43
Empresa: VICPORT SERVICIOS PORTUARIOS SL
Consejero
- Esparza Mugica Gregorio
- Gonzalez Alday Carlos Enrique
- GRUPO EMPRESARIAL VICPORT SL
- INVERSIONES ALGEPOSA SA
- Prieto Lopez Francisco Javier
- VICSAN DIVERSIFICACION SL
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1914 , F 51, S 8, H T 27484, I/A 8 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-43
Empresa: GRUPO DE EMPRESAS P J C SL
Apoderado
- Almarza Cogollor Juan Carlos
- Prieto Lopez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21772 , F 217, S 8, H M 60554, I/A 18 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-87-28
Empresa: MAGERIT DE SERVICIOS SA
Apoderado
- Almarza Cogollor Juan Carlos
- Prieto Lopez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22529 , F 223, S 8, H M 60558, I/A 35 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-87-28
VER MAS ACTOS
Información de PRIETO LOPEZ FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de PRIETO LOPEZ FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO LOPEZ FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos