PRIETO HERNANDEZ TOMAS
Informe ejecutivo de PRIETO HERNANDEZ TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PRIETO HERNANDEZ TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARPRI LOGISTICA SL | Administrador Unico | 18/10/2018 |
VINCULACIONES DE PRIETO HERNANDEZ TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO HERNANDEZ TOMAS
Empresa: MARPRI LOGISTICA SL
Administrador Unico
- Prieto Hernandez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9155, L 6438, F 41, S 8, H V 137919, I/A 5 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-46
Empresa: MARPRI LOGISTICA SA
Administrador Mancomunado
- Fajardo Larrey Juan Antonio
- Prieto Hernandez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9155, L 6438, F 40, S 8, H V 137919, I/A 4 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-77-46
Empresa: MARPRI LOGISTICA SA
Administrador Mancomunado
- Fajardo Larrey Juan Antonio
- Prieto Hernandez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9155, L 6438, F 40, S 8, H V 137919, I/A 3 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-46
Empresa: MARPRI LOGISTICA SA
Administrador Mancomunado
- Martinez Pizarro Jesus
- Prieto Hernandez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9155, L 6438, F 39, S 8, H V 137919, I/A 2 (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-46
Empresa: PRISATRANS SL
Administrador Solidario
- Prieto Hernandez Santiago
- Prieto Hernandez Tomas
- Prieto Soriano Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5649, L 2956, F 189, S 8, H V 51249, I/A 7 (01/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-71-46
Empresa: MARPRI LOGISTICA SA
Administrador Mancomunado
- Martinez Pizarro Jesus Miguel
- Prieto Hernandez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9155, L 6438, F 38, S 8, H V 137919, I/A 1 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-46
Administrador Solidario
- Prieto Hernandez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5165, L 2473, F 135, S 8, H V 40720, I/A 5 (14/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-161-46
Información de PRIETO HERNANDEZ TOMAS
Mostramos los datos de PRIETO HERNANDEZ TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO HERNANDEZ TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos