PRIETO HERNANDEZ JOEL
Informe ejecutivo de PRIETO HERNANDEZ JOEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PRIETO HERNANDEZ JOEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TIMPLILLO DE TIO ANTONIO SL | Administrador Unico | 17/06/2021 | |
TIMPLILLO DE TIO ANTONIO SL | Socio Unico | 17/06/2021 |
VINCULACIONES DE PRIETO HERNANDEZ JOEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO HERNANDEZ JOEL
Empresa: TIMPLILLO DE TIO ANTONIO SL
Administrador Unico
- Prieto Hernandez Joel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3740 , F 145, S 8, H TF 66322, I/A 1 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-38
Empresa: TIMPLILLO DE TIO ANTONIO SL
Socio Único
- Prieto Hernandez Joel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3740 , F 145, S 8, H TF 66322, I/A 1 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-38
Empresa: GUACHINCHE EL BELINGO SL
Administrador Solidario
- Arzola Galvan Jelday Majli
- Prieto Hernandez Joel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3494 , F 130, S 8, H TF 58821, I/A 2 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-38
Empresa: CASTILLO LAS 4 JOTAS SL
Administrador Solidario
- Prieto Hernandez Joel
- Tome Medina Jesus Tinguaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3470 , F 176, S 8, H TF 58137, I/A 3 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-38
Empresa: GUACHINCHE EL BELINGO SL
Administrador Solidario
- Arzola Galvan Jelday Majli
- Prieto Hernandez Joel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3494 , F 130, S 8, H TF 58821, I/A 1 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-38
Empresa: CASTILLO LAS 4 JOTAS SL
Administrador Solidario
- Garcia Espina Joel
- Prieto Hernandez Joel
- Tome Medina Jesus Tinguaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3470 , F 176, S 8, H TF 58137, I/A 1 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-236-38
Información de PRIETO HERNANDEZ JOEL
Mostramos los datos de PRIETO HERNANDEZ JOEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO HERNANDEZ JOEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos