PRIETO GUTIERREZ JESUS ANGEL
Informe ejecutivo de PRIETO GUTIERREZ JESUS ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PRIETO GUTIERREZ JESUS ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIGIA SALAMANCA INMUEBLES SL | Secretario | 11/11/2016 | |
HIGIA SALAMANCA INMUEBLES SL | Consejero | 11/11/2016 |
VINCULACIONES DE PRIETO GUTIERREZ JESUS ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO GUTIERREZ JESUS ANGEL
Empresa: HIGIA SALAMANCA INMUEBLES SL
Consejero
- Alonso Ramos Cesar
- Garcia Y Perez Teijon Manuel
- Prieto Gutierrez Jesus Angel
Presidente
Secretario
- Prieto Gutierrez Jesus Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 434 , F 209, S 8, H SA 14570, I/A 3 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-37
Empresa: HIGIA SALAMANCA INMUEBLES SL
Consejero
- Alonso Ramos Cesar
- Garcia Y Perez Teijon Manuel
- Prieto Gutierrez Jesus Angel
Presidente
Secretario
- Prieto Gutierrez Jesus Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 434 , F 209, S 8, H SA 14570, I/A 2 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-37
Empresa: HIGIA SALAMANCA INMUEBLES SL
Consejero
- Almeida Corrales Jose
- Garcia Y Perez Teijon Manuel
- Herrero Hidalgo Vicente
- Prieto Gutierrez Jesus Angel
Presidente
Secretario
- Prieto Gutierrez Jesus Angel
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 434 , F 209, S 8, H SA 14570, I/A 2 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-37
Empresa: COOP DE VIVIENDAS HIGIA DE SALAMANCA
Consejero
- Almeida Corrales Jose
- Garcia Perez Teijon Manuel
- Herrero Hidalgo Vicente
- Prieto Gutierrez Jesus Angel
Presidente
Secretario
- Prieto Gutierrez Jesus Angel
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 434 , F 202, S 8, H SA 14570, I/A 1 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-37
Información de PRIETO GUTIERREZ JESUS ANGEL
Mostramos los datos de PRIETO GUTIERREZ JESUS ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO GUTIERREZ JESUS ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos