PRIETO GRECIANO ANA MARIA
Informe ejecutivo de PRIETO GRECIANO ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PRIETO GRECIANO ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TACAVIAN SL | Consejero | 03/12/2010 | |
TACAVIAN SL | Vicesecret. | 03/12/2010 | |
VIRGISA SA | Consejero | 25/11/2010 | |
VIRGISA SA | Vicesecret. | 25/11/2010 |
VINCULACIONES DE PRIETO GRECIANO ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO GRECIANO ANA MARIA
Empresa: VIRGISA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bravo Prieto Ana Isabel
- Bravo Prieto Carlos
- Bravo Prieto Virgilio
- Prieto Greciano Ana Maria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Prieto Greciano Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3075 , F 155, S 8, H M 52582, I/A 15 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-28
Empresa: VIRGISA SA
Consejero
- Bravo Prieto Ana Isabel
- Bravo Prieto Carlos
- Bravo Prieto Virgilio
- Prieto Greciano Ana Maria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Prieto Greciano Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3075 , F 155, S 8, H M 52582, I/A 13 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-28
Empresa: TACAVIAN SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bravo Prieto Ana Isabel
- Bravo Prieto Carlos
- Bravo Prieto Virgilio
- Prieto Greciano Ana Maria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Prieto Greciano Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23810 , F 76, S 8, H M 427384, I/A 4 (03/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-28
Empresa: TACAVIAN SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Bravo Prieto Virgilio
- Prieto Greciano Ana Maria
Consejero
- Bravo Prieto Carlos
- Bravo Prieto Virgilio
- Prieto Greciano Ana Maria
Presidente
- Prieto Greciano Ana Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23810 , F 76, S 8, H M 427384, I/A 4 (03/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-28
Empresa: VIRGISA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bravo Prieto Ana Isabel
- Bravo Prieto Carlos
- Bravo Prieto Virgilio
- Prieto Greciano Ana Maria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Prieto Greciano Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3075 , F 152, S 8, H M 52582, I/A 8 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-234-28
Empresa: VIRGISA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Bravo Prieto Virgilio
- Prieto Greciano Ana Maria
Consejero
- Bravo Prieto Carlos
- Bravo Prieto Virgilio
- Prieto Greciano Ana Maria
Presidente
- Prieto Greciano Ana Maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3075 , F 152, S 8, H M 52582, I/A 8 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-234-28
Empresa: TACAVIAN SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Bravo Prieto Virgilio
- Prieto Greciano Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23810 , F 76, S 8, H M 427384, I/A 3 (26/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-127-28
Empresa: VIRGISA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Bravo Prieto Virgilio
- Prieto Greciano Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3075 , F 152, S 8, H M 52582, I/A 7 (26/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-127-28
Empresa: VIRGISA SA
Consejero Delegado Solidario
- Bravo Prieto Carlos
- Bravo Prieto Virgilio
- Prieto Greciano Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3075 , F 152, S 8, H M 52582, I/A 7 (26/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-127-28
Información de PRIETO GRECIANO ANA MARIA
Mostramos los datos de PRIETO GRECIANO ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO GRECIANO ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos