PRIETO GONZALEZ TOMAS JAVIER
Informe ejecutivo de PRIETO GONZALEZ TOMAS JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PRIETO GONZALEZ TOMAS JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CREATIVA CANARIA SL | Administrador Unico | 30/03/2011 | 14/03/2013 |
JOTAPEGE CREATIVA SL | Administrador Unico | 17/12/2012 | |
CREATIVA CANARIA SL | Presidente | 24/05/2010 | 30/03/2011 |
CREATIVA CANARIA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 24/05/2010 | 30/03/2011 |
CREATIVA CANARIA SL | Consejero | 24/05/2010 | 30/03/2011 |
CREATIVA CANARIA SL | Socio Unico | 30/09/2009 | 24/05/2010 |
CREATIVA CANARIA SL | Administrador Unico | 30/09/2009 | 24/05/2010 |
VINCULACIONES DE PRIETO GONZALEZ TOMAS JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO GONZALEZ TOMAS JAVIER
Empresa: CREATIVA CANARIA SL
Administrador Unico
- Prieto Gonzalez Tomas Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3112 , F 161, S 8, H TF 46377, I/A 6 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-38
Empresa: JOTAPEGE CREATIVA SL
Administrador Unico
- Prieto Gonzalez Tomas Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2697 , F 178, S 8, H TF 36430, I/A 3 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-38
Empresa: CREATIVA CANARIA SL
Administrador Unico
- Prieto Gonzalez Tomas Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3112 , F 161, S 8, H TF 46377, I/A 5 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-72-38
Empresa: CREATIVA CANARIA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Brito Izquierdo Oswaldo
- Prieto Gonzalez Tomas Javier
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Brito Izquierdo Oswaldo
- Prieto Gonzalez Carlos Alberto
- Prieto Gonzalez Tomas Javier
Presidente
- Prieto Gonzalez Tomas Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3112 , F 161, S 8, H TF 46377, I/A 5 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-72-38
Empresa: CREATIVA CANARIA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Oswaldo Brito Izquierdo
- Prieto Gonzalez Tomas Javier
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Brito Gonzalez Oswaldo Narciso
- Prieto Gonzalez Carlos Alberto
- Prieto Gonzalez Tomas Javier
Presidente
- Prieto Gonzalez Tomas Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3112 , F 159, S 8, H TF 46377, I/A 3 (24/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-38
Empresa: CREATIVA CANARIA SL
Administrador Unico
- Prieto Gonzalez Tomas Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3112 , F 159, S 8, H TF 46377, I/A 3 (24/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-38
Empresa: CREATIVA CANARIA SL
Administrador Unico
- Prieto Gonzalez Tomas Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3112 , F 158, S 8, H TF 46377, I/A 1 (30/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-203-38
Empresa: CREATIVA CANARIA SL
Socio Único
- Prieto Gonzalez Tomas Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3112 , F 158, S 8, H TF 46377, I/A 1 (30/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-203-38
Información de PRIETO GONZALEZ TOMAS JAVIER
Mostramos los datos de PRIETO GONZALEZ TOMAS JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO GONZALEZ TOMAS JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos