PRIETO GONZALEZ JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de PRIETO GONZALEZ JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PRIETO GONZALEZ JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESNOVA INGENIEROS CONSULTORES DE GALICIA SA | Administrador Solidario | 14/01/2009 | 04/12/2014 |
INGENIERIA DE LOGISTICA Y SISTEMAS SA | Administrador Unico | 04/02/2011 |
VINCULACIONES DE PRIETO GONZALEZ JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO GONZALEZ JUAN ANTONIO
Administrador Solidario
- Prieto Gonzalez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 121, S 8, H C 31283, I/A 7 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-15
Administrador Unico
- Prieto Gonzalez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1392 , F 105, S 8, H VA 23733, I/A 2 (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-31-47
Administrador Solidario
- Fontenla Piedrahita Antonio Luis
- Prieto Gonzalez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 121, S 8, H C 31283, I/A 6 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-15
Información de PRIETO GONZALEZ JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de PRIETO GONZALEZ JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO GONZALEZ JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos