PRIETO GIL AGUSTIN
Informe ejecutivo de PRIETO GIL AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PRIETO GIL AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTAURO REFORMAS Y MANTENIMIENTOS SL | Socio Unico | 06/08/2020 | |
CENTAURO REFORMAS Y MANTENIMIENTOS SL | Administrador Unico | 06/08/2020 | |
SERVICIOS GENERALES CENTAURO SL | Socio Unico | 12/07/2017 | |
SERVICIOS GENERALES CENTAURO SL | Administrador Unico | 12/07/2017 | |
SERVICIOS INTEGRALES DIAGONAL SL | Socio Unico | 28/11/2014 | |
SERVICIOS INTEGRALES DIAGONAL SL | Administrador Unico | 28/11/2014 | |
JEREZANA DE SERVICIOS INTEGRALES SL | Socio Unico | 16/08/2012 | |
JEREZANA DE SERVICIOS INTEGRALES SL | Administrador Unico | 16/08/2012 |
VINCULACIONES DE PRIETO GIL AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO GIL AGUSTIN
Administrador Unico
- Prieto Gil Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2359 , F 197, S 8, H CA 56913, I/A 1 (06/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-11
Socio Único
- Prieto Gil Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2359 , F 197, S 8, H CA 56913, I/A 1 (06/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-11
Empresa: SERVICIOS GENERALES CENTAURO SL
Administrador Unico
- Prieto Gil Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2244 , F 24, S 8, H CA 51735, I/A 1 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-11
Empresa: SERVICIOS GENERALES CENTAURO SL
Socio Único
- Prieto Gil Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2244 , F 24, S 8, H CA 51735, I/A 1 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-11
Empresa: SERVICIOS INTEGRALES DIAGONAL SL
Administrador Unico
- Prieto Gil Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2138 , F 30, S 8, H CA 47198, I/A 1 (28/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-234-11
Empresa: SERVICIOS INTEGRALES DIAGONAL SL
Socio Único
- Prieto Gil Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2138 , F 30, S 8, H CA 47198, I/A 1 (28/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-234-11
Empresa: JEREZANA DE SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Unico
- Prieto Gil Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2057 , F 142, S 8, H CA 43758, I/A 1 (16/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-165-11
Empresa: JEREZANA DE SERVICIOS INTEGRALES SL
Socio Único
- Prieto Gil Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2057 , F 142, S 8, H CA 43758, I/A 1 (16/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-165-11
Información de PRIETO GIL AGUSTIN
Mostramos los datos de PRIETO GIL AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO GIL AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos