PRIETO GARCIA MARIA TERESA
Informe ejecutivo de PRIETO GARCIA MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE PRIETO GARCIA MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE SA | Apoderado | 23/11/2018 | 19/04/2023 |
ILUNION CEE LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE SA | Apoderado | 23/11/2018 | 19/04/2023 |
ILUNION SEGURIDAD SA | Apoderado | 14/11/2018 | 19/04/2023 |
ILUNION OUTSOURCING SA | Apoderado | 14/11/2018 | 19/04/2023 |
ILUNION OUTSOURCING LEVANTE SL | Apoderado Solidario | 09/11/2018 | 03/12/2019 |
VINCULACIONES DE PRIETO GARCIA MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO GARCIA MARIA TERESA
Empresa: ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE SA
Apoderado
- Prieto Garcia Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36216 , F 89, S 8, H M 869, I/A 403 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-28
Empresa: ILUNION OUTSOURCING SA
Apoderado
- Prieto Garcia Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43635 , F 6, S 8, H M 74649, I/A 398 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-28
Apoderado
- Prieto Garcia Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36521 , F 139, S 8, H M 5229, I/A 395 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-28
Empresa: ILUNION SEGURIDAD SA
Apoderado
- Prieto Garcia Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36438 , F 176, S 8, H M 52579, I/A 411 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-28
Apoderado
- Prieto Garcia Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36521 , F 115, S 8, H M 5229, I/A 341 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-28
Empresa: ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE SA
Apoderado
- Prieto Garcia Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36216 , F 66, S 8, H M 869, I/A 349 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-28
Empresa: ILUNION SEGURIDAD SA
Apoderado
- Prieto Garcia Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36438 , F 154, S 8, H M 52579, I/A 360 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-28
Empresa: ILUNION OUTSOURCING SA
Apoderado
- Prieto Garcia Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33582 , F 207, S 8, H M 74649, I/A 343 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-28
Empresa: ILUNION OUTSOURCING LEVANTE SL
Apoderado Solidario
- Prieto Garcia Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10414, L 7695, F 203, S 8, H V 149386, I/A 63 (09/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-46
Información de PRIETO GARCIA MARIA TERESA
Mostramos los datos de PRIETO GARCIA MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO GARCIA MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos