PRIETO GARCIA MARIA
Informe ejecutivo de PRIETO GARCIA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PRIETO GARCIA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATENTO ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACION SL | Apoderado Solidario | 19/08/2024 | |
ATENTO ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACION SL | Apoderado | 30/05/2024 | |
ATENTO SERVICIOS TECNICOS Y CONSULTORIA SA | Apoderado | 17/05/2018 | |
ATENTO ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACION SL | Apoderado | 17/05/2018 | |
ATENTO SERVICIOS AUXILIARES DE CONTACT CENTER SA | Apoderado | 17/05/2018 | |
ATENTO IMPULSA SA | Apoderado Solidario | 14/05/2018 | |
ATENTO SPAIN HOLDCO 6 SL | Apoderado | 10/05/2018 | |
ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA SA | Apoderado | 10/05/2018 | |
TELEPERFORMANCE ESPAÑA SA | Apoderado | 04/06/2012 |
VINCULACIONES DE PRIETO GARCIA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO GARCIA MARIA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Aires Fabio- Luciano
- Badiola Guerra Alvaro Julio
- Garcia Arias Maria Luisa
- Garcia Arias Maria Luisa
- Garcia Arias Maria Luisa
- Garcia Arias Maria Luisa
- Garcia Arias Maria Luisa
- Liaño Martinez Zoraida
- Lopez Castro Maria Del Carmen
- Lopez Castro Maria Del Carmen
- Lopez Lopez Francisco Javier
- Lopez Neira Isabel
- Lopez Neira Isabel
- Lopez Neira Isabel
- Lopez Neira Isabel
- Lopez Neira Isabel
- Perez-yerro Perez Sandra
- Prieto Garcia Maria
- Seoane Garcia Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 540879, I/A 48 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-28
Apoderado
- Castillo Reinoso Francisco Alberto
- Castillo Reinoso Francisco Alberto
- Liaño Martinez Zoraida
- Liaño Martinez Zoraida
- Montiel Barranco Juan
- Montiel Barranco Juan
- Perez-yerro Perez Sandra
- Perez-yerro Perez Sandra
- Prieto Garcia Maria
- Prieto Garcia Maria
- Rodriguez Gutierrez Yolanda
- Rodriguez Gutierrez Yolanda
- Seoane Garcia Rosa Maria
- Seoane Garcia Rosa Maria
- Vega Garcia Manuel Angel
- Vega Garcia Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 540879, I/A 45 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32945 , F 13, S 8, H M 534278, I/A 27 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-99-28
Empresa: GLOBAL ROSSOLIMO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36760 , F 220, S 8, H M 540879, I/A 21 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-99-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33964 , F 175, S 8, H M 329792, I/A 69 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-99-28
Empresa: ATENTO IMPULSA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46335 , F 93, S 8, H B 387620, I/A 55 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-08
Empresa: ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36977 , F 161, S 8, H M 34417, I/A 287 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-28
Empresa: ATENTO SPAIN HOLDCO 6 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32396 , F 113, S 8, H M 540302, I/A 19 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-28
Empresa: IBERPHONE SA
Apoderado
- Prieto Garcia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29719 , F 211, S 8, H M 74260, I/A 109 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-112-28
Información de PRIETO GARCIA MARIA
Mostramos los datos de PRIETO GARCIA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO GARCIA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos