PRIETO ESPINOSA FERNANDO MARIA
Informe ejecutivo de PRIETO ESPINOSA FERNANDO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PRIETO ESPINOSA FERNANDO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUFETE Y ASESORIA PRIETO INTERMEDIACION SL | Administrador Unico | 20/01/2016 |
VINCULACIONES DE PRIETO ESPINOSA FERNANDO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRIETO ESPINOSA FERNANDO MARIA
Empresa: COMARCAS Y TURISMO SL
Administrador Unico
- Prieto Espinosa Fernando Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9825, L 7107, F 102, S 8, H V 160601, I/A 3 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-46
Administrador Unico
- Prieto Espinosa Fernando Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10061, L 7343, F 167, S 8, H V 168699, I/A 1 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-46
Empresa: COMARCAS Y TURISMO SL
Administrador Unico
- Prieto Espinosa Fernando Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9825, L 7107, F 100, S 8, H V 160601, I/A 1 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-46
Información de PRIETO ESPINOSA FERNANDO MARIA
Mostramos los datos de PRIETO ESPINOSA FERNANDO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRIETO ESPINOSA FERNANDO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos